ZDENĚK BLECHA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
33014, 650315, Ledce, Ledce, 140 |
|
ZDENĚK BLECHA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
33014, 650315, Plzeň-sever, Ledce, Ledce, 140, č.p. 140, 33014 Ledce |
|
Ing. Ladislav Dolanský
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
jednatel |
26.02.2002 |
Adresa: |
33141, 1061305, Dobřany, Osvobození, 981 |
|
Zdeněk Blecha
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
26.02.2002 |
Adresa: |
999999999, Ledce, 140 |
|
Ing. Ladislav Dolanský
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
jednatel |
26.02.2002 |
Adresa: |
33441, 1061305, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Osvobození, 981, Osvobození 981, 33441 Dobřany |
|
Zdeněk Blecha
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
26.02.2002 |
Adresa: |
140, Ledce, Ledce 140, Česká republika |
|
Ing. Ladislav Dolanský
|
Neaktivní
od 26.02.2002
|
jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
33141, 1061305, Dobřany, Osvobození, 981 |
|
Ing. Ladislav Dolanský
|
Neaktivní
od 26.02.2002
|
jednatel |
19.11.1997 |
Adresa: |
33441, 1061305, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Osvobození, 981, Osvobození 981, 33441 Dobřany |
|
Ing. Ladislav Dolanský
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
jednatel |
31.05.1993 |
Adresa: |
1058631, Dobřany, Sokolovská, 714 |
|
Zdeněk Blecha
|
Neaktivní
od 26.02.2002
|
jednatel |
31.05.1993 |
Adresa: |
999999999, Ledce, 140 |
|
Ing. Ladislav Dolanský
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
jednatel |
31.05.1993 |
Adresa: |
33441, 1058631, Plzeň-jih, Dobřany, Dobřany, Sokolovská, 714, Sokolovská 714, 33441 Dobřany |
|
Zdeněk Blecha
|
Neaktivní
od 26.02.2002
|
jednatel |
31.05.1993 |
Adresa: |
140, Ledce, Ledce 140, Česká republika |
|
.
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
|
04.12.1991 |
|