EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2022 |
Adresa: |
33401, 7072996, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Husova, 983 |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.01.2022 |
Adresa: |
33401, 7072996, Plzeň-jih, Přeštice, Přeštice, Husova, 983, Husova 983, 33401 Přeštice |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2022
|
jednatel |
06.03.2021 |
Adresa: |
33452, 903531, Plzeň-jih, Merklín, Merklín, 1. máje, 198 |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2022
|
jednatel |
06.03.2021 |
Adresa: |
33452, 903531, Plzeň-jih, Merklín, Merklín, 1. máje, 198, 1. máje 198, 33452 Merklín |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
jednatel |
12.07.2019 |
Adresa: |
26241, 78288118, Příbram, Bohutín, Vysoká Pec, 280 |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
jednatel |
12.07.2019 |
Adresa: |
26241, 78288118, Příbram, Bohutín, Vysoká Pec, 280, Vysoká Pec 280, 26241 Bohutín |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
34901, 74264851, Tachov, Únehle, Únehle, 77 |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
34901, 74264851, Tachov, Únehle, Únehle, 77, č.p. 77, 34901 Únehle |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
jednatel |
21.01.2018 |
Adresa: |
34901, 15636151, Tachov, Únehle, Únehle, 70 |
|
EVA JAROŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
jednatel |
21.01.2018 |
Adresa: |
34901, 15636151, Tachov, Únehle, Únehle, 70, č.p. 70, 34901 Únehle |
|
EVA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2018
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
34901, 15636151, Únehle, Únehle, 70 |
|
EVA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2018
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
34901, 15636151, Tachov, Únehle, Únehle, 70, č.p. 70, 34901 Únehle |
|
Eva Kvasničková
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
17.02.2010 |
Adresa: |
34901, 15636151, Tachov, Únehle, 70 |
|
EVA KVASNIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
17.02.2010 |
Adresa: |
34901, 15636151, Tachov, Únehle, Únehle, 70, č.p. 70, 34901 Únehle |
|
Eva Kvasničková
|
Neaktivní
od 17.02.2010
|
jednatel |
22.05.2004 |
Adresa: |
34901, 15721116, Tachov, Stříbro, Gagarinova, 929 |
|
Eva Kvasničková
|
Neaktivní
od 17.02.2010
|
jednatel |
22.05.2004 |
Adresa: |
34901, 15721116, Tachov, Stříbro, Stříbro, Gagarinova, 929, Gagarinova 929, 34901 Stříbro |
|
Ing. Marcela Kratochvílová
|
Neaktivní
od 22.05.2004
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
25065, Líbeznice, Bašť, 249 |
|
Ing. Marcela Kratochvílová
|
Neaktivní
od 22.05.2004
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
249, Líbeznice, Bašť, 25065, Bašť 249, 25065 Líbeznice, Česká republika |
|
.
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
|
16.12.1991 |
|