RICHARD MAREK
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
06.05.2020 |
Adresa: |
32600, 24448770, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, Zelenohorská, 368, 60 |
|
RICHARD MAREK
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
06.05.2020 |
Adresa: |
32600, 24448770, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, Zelenohorská, 368, 60, Zelenohorská 368/60, Hradiště, 32600 Plzeň |
|
RICHARD MAREK
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
32600, 24440604, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Barákova, 293, 53 |
|
RICHARD MAREK
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
32600, 24440604, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Barákova, 293, 53, Barákova 293/53, Božkov, 32600 Plzeň |
|
LADISLAV VOVES
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
Jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
31800, 24565989, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Slovanské údolí, 1022, 60 |
|
LADISLAV VOVES
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
Jednatel |
21.10.2015 |
Adresa: |
31800, 24565989, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Slovanské údolí, 1022, 60, Slovanské údolí 1022/60, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
JIŘÍ BŘEZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
02.10.2015 |
Adresa: |
15200, 22000844, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11 |
|
JIŘÍ BŘEZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
02.10.2015 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11, Pod Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
KAMIL KOŽELUH
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
30100, 24395862, Plzeň, Radobyčice, V Podhájí, 109, 27 |
|
KAMIL KOŽELUH
|
Neaktivní
od 29.06.2021
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
30100, 24395862, Plzeň-město, Plzeň, Radobyčice, V Podhájí, 109, 27, V Podhájí 109/27, Radobyčice, 30100 Plzeň |
|
ZDENĚK ŠEFČÍK
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
32600, 41112920, Plzeň, Černice, Společná, 1259, 50 |
|
ZDENĚK ŠEFČÍK
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
32600, 41112920, Plzeň-město, Plzeň, Černice, Společná, 1259, 50, Společná 1259/50, Černice, 32600 Plzeň |
|
Jiří Březovský
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
jednatel |
09.08.2011 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha 5, Pod Žvahovem, 279, 11 |
|
JIŘÍ BŘEZOVSKÝ
|
Neaktivní
od 02.10.2015
|
jednatel |
09.08.2011 |
Adresa: |
15200, 22000844, Praha, Hlubočepy, Pod Žvahovem, 279, 11, Pod Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Zdeněk Šefčík
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
33202, 1079239, Starý Plzenec, Bezručova, 275 |
|
Kamil Koželuh
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
30100, 24395862, Plzeň, V Podhájí, 109, 27 |
|
Richard Marek
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
32600, 24440604, Plzeň, Barákova, 293, 53 |
|
Zdeněk Šefčík
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
33202, 1079239, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Bezručova, 275, Bezručova 275, 33202 Starý Plzenec |
|
KAMIL KOŽELUH
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
30100, 24395862, Plzeň-město, Plzeň, Radobyčice, V Podhájí, 109, 27, V Podhájí 109/27, Radobyčice, 30100 Plzeň |
|
RICHARD MAREK
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
11.02.2011 |
Adresa: |
32600, 24440604, Plzeň-město, Plzeň, Božkov, Barákova, 293, 53, Barákova 293/53, Božkov, 32600 Plzeň |
|
Ladislav Voves
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
Jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
24565989, Plzeň, Slovanské údolí, 60 |
|
LADISLAV VOVES
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
Jednatel |
24.11.2004 |
Adresa: |
31800, 24565989, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Slovanské údolí, 1022, 60, Slovanské údolí 1022/60, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ladislav Voves
|
Neaktivní
od 24.11.2004
|
Jednatel |
14.04.1992 |
Adresa: |
31802, 24565989, Plzeň, Slovanské údolí, 60 |
|
LADISLAV VOVES
|
Neaktivní
od 24.11.2004
|
Jednatel |
14.04.1992 |
Adresa: |
31800, 24565989, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Slovanské údolí, 1022, 60, Slovanské údolí 1022/60, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|