Mgr. SVITLANA VLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2023 |
Adresa: |
25226, 27056121, Praha-západ, Kosoř, Kosoř, V Borovičkách, 278, V Borovičkách 278, 25226 Kosoř |
|
MUDr. VLADIMÍR VLK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
25226, 27056121, Kosoř, Kosoř, V Borovičkách, 278 |
|
MUDr. VLADIMÍR VLK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
25226, 27056121, Praha-západ, Kosoř, Kosoř, V Borovičkách, 278, V Borovičkách 278, 25226 Kosoř |
|
Mgr. Svitlana Vlková
|
Aktivní
|
jednatel |
18.05.2011 |
Adresa: |
25226, 27056121, Kosoř, V Borovičkách, 278 |
|
MUDr. Vladimír Vlk
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
18.05.2011 |
Adresa: |
25226, 27056121, Kosoř, V Borovičkách, 278 |
|
MUDr. VLADIMÍR VLK
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
18.05.2011 |
Adresa: |
25226, 27056121, Praha-západ, Kosoř, Kosoř, V Borovičkách, 278, V Borovičkách 278, 25226 Kosoř |
|
Mgr. SVITLANA VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2023
|
jednatel |
18.05.2011 |
Adresa: |
25226, 27056121, Praha-západ, Kosoř, Kosoř, V Borovičkách, 278, V Borovičkách 278, 25226 Kosoř |
|
Mgr. Svitlana Vlková
|
Neaktivní
od 18.05.2011
|
jednatel |
31.08.2005 |
Adresa: |
22292781, Praha 7, Čechova, 122/6 |
|
Mgr. Svitlana Vlková
|
Neaktivní
od 18.05.2011
|
jednatel |
31.08.2005 |
Adresa: |
17000, 22292781, Praha, Bubeneč, Čechova, 122, 6, Čechova 122/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. Vladimír Vlk
|
Neaktivní
od 18.05.2011
|
jednatel |
23.02.2005 |
Adresa: |
22292781, Praha 7, Čechova, 122/6 |
|
MUDr. Vladimír Vlk
|
Neaktivní
od 18.05.2011
|
jednatel |
23.02.2005 |
Adresa: |
17000, 22292781, Praha, Bubeneč, Čechova, 122, 6, Čechova 122/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. Pavel Vondrys
|
Neaktivní
od 23.02.2005
|
jednatel |
20.01.2004 |
Adresa: |
12000, 21746494, Praha 2, Jana Masaryka, 45 |
|
Mgr. Pavel Vondrys
|
Neaktivní
od 23.02.2005
|
jednatel |
20.01.2004 |
Adresa: |
12000, 21746494, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 677, 45, Jana Masaryka 677/45, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MUDr. Vladimír Vlk
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
jednatel |
18.08.2003 |
Adresa: |
22292781, Praha 7, Čechova, 122/6 |
|
MUDr. Vladimír Vlk
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
jednatel |
18.08.2003 |
Adresa: |
17000, 22292781, Praha, Bubeneč, Čechova, 122, 6, Čechova 122/6, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Dr. Oleg Rojtenberg
|
Neaktivní
od 18.08.2003
|
ředitel |
14.11.1991 |
Adresa: |
21841004, Praha 4, V jezírkách, 1547 |
|
ing. Jaroslav Zelenka
|
Neaktivní
od 18.08.2003
|
člen správní rady |
14.11.1991 |
Adresa: |
21947864, Praha 4, Na Pankráci, 24 |
|
Dr. Oleg Rojtenberg
|
Neaktivní
od 18.08.2003
|
ředitel |
14.11.1991 |
Adresa: |
14900, 21841004, Praha, Chodov, V jezírkách, 1547, 20, V jezírkách 1547/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Zelenka
|
Neaktivní
od 18.08.2003
|
člen správní rady |
14.11.1991 |
Adresa: |
14000, 21947864, Praha, Nusle, Na Pankráci, 947, 24, Na Pankráci 947/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Zelenka
|
Neaktivní
od 14.11.1991
|
ředitel |
07.06.1991 |
Adresa: |
21947864, Praha 4, Na Pankráci, 24 |
|
Dr. Oleg Rojzenberg
|
Neaktivní
od 14.11.1991
|
člen správní rady |
07.06.1991 |
Adresa: |
21841004, Praha 4, V Jezírkách, 1547 |
|
ing. Daniel Janík
|
Neaktivní
od 14.11.1991
|
člen správní rady |
07.06.1991 |
Adresa: |
3, Praha 7, Dimitrovovo nám., 9 |
|
ing. Jaroslav Zelenka
|
Neaktivní
od 14.11.1991
|
ředitel |
07.06.1991 |
Adresa: |
14000, 21947864, Praha, Nusle, Na Pankráci, 947, 24, Na Pankráci 947/24, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Dr. Oleg Rojzenberg
|
Neaktivní
od 14.11.1991
|
člen správní rady |
07.06.1991 |
Adresa: |
14900, 21841004, Praha, Chodov, V jezírkách, 1547, 20, V jezírkách 1547/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ing. Daniel Janík
|
Neaktivní
od 14.11.1991
|
člen správní rady |
07.06.1991 |
Adresa: |
9, Praha 7, Dimitrovovo nám., Dimitrovovo nám. 9, Praha 7, Česká republika |
|