JUDr. PETER KMEŤ
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
19300, 26054221, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 2538, 17c |
|
JUDr. PETER KMEŤ
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
24.11.2013 |
Adresa: |
19300, 26054221, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 2538, 17c, Ve žlíbku 2538/17c, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
15.11.2006 |
Adresa: |
19300, Praha 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku, 2538/17c |
|
JUDr. PETER KMEŤ
|
Neaktivní
od 24.11.2013
|
jednatel |
15.11.2006 |
Adresa: |
19300, 26054221, Praha, Horní Počernice, Ve žlíbku, 2538, 17c, Ve žlíbku 2538/17c, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 15.11.2006
|
jednatel |
10.11.2004 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha 9, Bryksova, 761/42 |
|
Jurgen Reimann
|
Neaktivní
od 01.12.2018
|
jednatel |
10.11.2004 |
Adresa: |
Hockendorfen Weg 3, 01189 Dresden |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 15.11.2006
|
jednatel |
10.11.2004 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha, Černý Most, Bryksova, 761, 42, Bryksova 761/42, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Pavel Micaj
|
Neaktivní
od 10.11.2004
|
Jednatel |
10.06.2003 |
Adresa: |
10100, 22671765, Praha 10, Turkmenská, 1417 |
|
Pavel Micaj
|
Neaktivní
od 10.11.2004
|
Jednatel |
10.06.2003 |
Adresa: |
10100, 22671765, Praha, Vršovice, Turkmenská, 1417, 8, Turkmenská 1417/8, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Jednatel |
23.10.2000 |
Adresa: |
19300, 22452095, Praha 9, Praha 9, Pavlišovská, 2287 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Jednatel |
23.10.2000 |
Adresa: |
19300, 22452095, Praha, Horní Počernice, Pavlišovská, 2287, 9, Pavlišovská 2287/9, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Juraj Ondrášik
|
Neaktivní
od 23.10.2000
|
Jednatel |
09.09.1997 |
Adresa: |
22602186, Praha 10, Praha 10, Černokostelecká, 7 |
|
Ing. Juraj Ondrášik
|
Neaktivní
od 23.10.2000
|
Jednatel |
09.09.1997 |
Adresa: |
10000, 22602186, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 281, 7, Černokostelecká 281/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 27.11.1998
|
Jednatel |
23.04.1997 |
Adresa: |
19000, 22452095, Praha 9, Praha 9, Pavlišovská, 2287 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 27.11.1998
|
Jednatel |
23.04.1997 |
Adresa: |
19300, 22452095, Praha, Horní Počernice, Pavlišovská, 2287, 9, Pavlišovská 2287/9, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Josef Hašek
|
Neaktivní
od 23.04.1997
|
Jednatel |
22.10.1992 |
Adresa: |
13000, Praha 3-Vinohrady, Soběslavská 2251/27 |
|
Ing. Josef Hašek
|
Neaktivní
od 23.04.1997
|
Jednatel |
22.10.1992 |
Adresa: |
13000, 21765588, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2251, 27, Soběslavská 2251/27, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Josef Hašek
|
Neaktivní
od 22.10.1992
|
Ředitel |
12.06.1991 |
Adresa: |
13000, Praha 3-Vinohrady, Soběslavská 2251/27 |
|
Ing. Josef Hašek
|
Neaktivní
od 22.10.1992
|
Ředitel |
12.06.1991 |
Adresa: |
13000, 21765588, Praha, Vinohrady, Soběslavská, 2251, 27, Soběslavská 2251/27, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|