JAN ŠVEJNOHA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
19300, 22440879, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 1143, 45 |
|
JAN ŠVEJNOHA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
19300, 22440879, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 1143, 45, Běchorská 1143/45, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Jan Švejnoha
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
21.12.1999 |
Adresa: |
22440879, Praha 9, Praha 9, Běchorská, 1143 |
|
JAN ŠVEJNOHA
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
21.12.1999 |
Adresa: |
19300, 22440879, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 1143, 45, Běchorská 1143/45, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Jiří Švejnoha
|
Neaktivní
od 21.12.1999
|
jednatel |
09.02.1999 |
Adresa: |
14200, 21868689, Praha 4, Praha 4, Vikova, 1143 |
|
Jiří Švejnoha
|
Neaktivní
od 21.12.1999
|
jednatel |
09.02.1999 |
Adresa: |
14000, 21868689, Praha, Krč, Vikova, 1143, 13, Vikova 1143/13, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Švejnoha
|
Neaktivní
od 09.02.1999
|
jednatel |
23.07.1996 |
Adresa: |
14200, 21868671, Praha 4, Praha 4, Vikova, 1142 |
|
Jiří Švejnoha
|
Neaktivní
od 09.02.1999
|
jednatel |
23.07.1996 |
Adresa: |
14000, 21868671, Praha, Krč, Vikova, 1142, 15, Vikova 1142/15, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Vratislav Janeček
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
13.06.1996 |
Adresa: |
14900, 21841985, Praha 4, Praha 4, Machkova, 1643 |
|
Vratislav Janeček
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
13.06.1996 |
Adresa: |
14900, 21841985, Praha, Chodov, Machkova, 1643, 4, Machkova 1643/4, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Vratislav Janeček
|
Neaktivní
od 13.06.1996
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
Praha 4, Veselého, 1643 |
|
Vratislav Janeček
|
Neaktivní
od 13.06.1996
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
1643, Praha 4, Veselého, Veselého 1643, Praha 4, Česká republika |
|
Vratislav Janeček
|
Neaktivní
od 24.05.1994
|
ředitel |
11.07.1991 |
Adresa: |
Praha 4, Veselého, 1643 |
|
Ing. Michal Nývlt
|
Neaktivní
od 13.06.1996
|
|
11.07.1991 |
Adresa: |
21750441, Praha 2, Šumavská, 11 |
|
Vratislav Janeček
|
Neaktivní
od 24.05.1994
|
ředitel |
11.07.1991 |
Adresa: |
1643, Praha 4, Veselého, Veselého 1643, Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Michal Nývlt
|
Neaktivní
od 13.06.1996
|
|
11.07.1991 |
Adresa: |
12000, 21750441, Praha, Vinohrady, Šumavská, 1096, 11, Šumavská 1096/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|