Vít Šole
|
Neaktivní
od 31.07.2009
|
jednatel |
10.04.2009 |
Adresa: |
25089, 14556197, Mochov, Pod Kostelem, 119 |
|
Vít Šole
|
Neaktivní
od 31.07.2009
|
jednatel |
10.04.2009 |
Adresa: |
25087, 14556197, Praha-východ, Mochov, Mochov, Pod Kostelem, 119, Pod Kostelem 119, 25087 Mochov |
|
Mgr. Robert Nový
|
Neaktivní
od 31.07.2009
|
jednatel |
11.03.2008 |
Adresa: |
25165, 2, Ondřejov, Zvánovice, 168 |
|
Mgr. Robert Nový
|
Neaktivní
od 31.07.2009
|
jednatel |
11.03.2008 |
Adresa: |
25165, 25227661, Praha-východ, Zvánovice, Zvánovice, Nová, 168, Nová 168, 25165 Zvánovice |
|
Vladimír Kroulík
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
25741, 3009572, Týnec nad Sázavou, Okružní, 275 |
|
Ing. Miroslav Hamouz
|
Neaktivní
od 10.04.2009
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
25268, 25170929, Kamenice, Těptín, Tamní, 1825 |
|
Vladimír Kroulík
|
Neaktivní
od 11.03.2008
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
25741, 3009572, Benešov, Týnec nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Okružní, 275, Okružní 275, 25741 Týnec nad Sázavou |
|
Ing. Miroslav Hamouz
|
Neaktivní
od 10.04.2009
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
25168, 25170929, Praha-východ, Kamenice, Těptín, Tamní, 1825, Tamní 1825, Těptín, 25168 Kamenice |
|
Jan Nádvorník
|
Neaktivní
od 09.09.1993
|
jednatel |
11.07.1991 |
Adresa: |
10000, 22565116, Praha 10, Hostivařská, 125/8 |
|
JUDr. Pavel Jonáš
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
jednatel |
11.07.1991 |
Adresa: |
14000, 21905991, Praha 4, Družstevní ochoz, 15 |
|
Jan Nádvorník
|
Neaktivní
od 09.09.1993
|
jednatel |
11.07.1991 |
Adresa: |
10200, 22565116, Praha, Hostivař, Hostivařská, 125, 8, Hostivařská 125/8, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JUDr. Pavel Jonáš
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
jednatel |
11.07.1991 |
Adresa: |
14000, 21905991, Praha, Michle, Družstevní ochoz, 431, 15, Družstevní ochoz 431/15, Michle, 14000 Praha 4 |
|