MARTIN FOIT
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2015 |
Adresa: |
14000, 21947562, Praha, Nusle, Hradeckých, 882, 5 |
|
MARTIN FOIT
|
Aktivní
|
jednatel |
29.09.2015 |
Adresa: |
14000, 21947562, Praha, Nusle, Hradeckých, 882, 5, Hradeckých 882/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Martin Foit
|
Neaktivní
od 29.09.2015
|
jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
14000, 21947562, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Hradeckých, 882, 5 |
|
MARTIN FOIT
|
Neaktivní
od 29.09.2015
|
jednatel |
02.07.2014 |
Adresa: |
14000, 21947562, Praha, Nusle, Hradeckých, 882, 5, Hradeckých 882/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Martin Foit
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
jednatel |
26.01.2010 |
Adresa: |
25229, 6552021, Dobřichovice, Krátká, 659 |
|
Martin Foit
|
Neaktivní
od 02.07.2014
|
jednatel |
26.01.2010 |
Adresa: |
25229, 6552021, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Krátká, 659, Krátká 659, 25229 Dobřichovice |
|
Pavel Foit
|
Neaktivní
od 29.09.2015
|
Jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
25229, 6552021, Dobřichovice, Krátká, 659 |
|
Pavel Foit
|
Neaktivní
od 29.09.2015
|
Jednatel |
31.08.1992 |
Adresa: |
25229, 6552021, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Krátká, 659, Krátká 659, 25229 Dobřichovice |
|
ing. Fahmi Al Balaa
|
Neaktivní
od 31.08.1992
|
|
25.06.1991 |
Adresa: |
14700, Praha 4 - Podolí, Pod Pekařkou 16 |
|
ing. Fahmi Al Balaa
|
Neaktivní
od 31.08.1992
|
|
25.06.1991 |
Adresa: |
14700, 21969451, Praha, Podolí, Pod Pekařkou, 1057, 16, Pod Pekařkou 1057/16, Podolí, 14700 Praha 4 |
|