Ing. ZDENĚK HRÁCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
15521, 25930532, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Křivatcová, 416, 3 |
|
Ing. ZDENĚK HRÁCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
15521, 25930532, Praha, Zličín, Křivatcová, 416, 3, Křivatcová 416/3, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Ing.arch. VRATISLAV DANDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
18200, 22366237, Praha, Kobylisy, Petra Bezruče, 925, 25 |
|
Ing. arch. JAROMÍR KOSNAR
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
16900, 22169156, Praha, Břevnov, Skupova, 1785, 9 |
|
Ing.arch. VRATISLAV DANDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
18200, 22366237, Praha, Kobylisy, Petra Bezruče, 925, 25, Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. arch. JAROMÍR KOSNAR
|
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
16900, 22169156, Praha, Břevnov, Skupova, 1785, 9, Skupova 1785/9, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. ZDENĚK HRÁCH
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
Jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22098267, Praha, Smíchov, Na pláni, 2119, 26 |
|
Ing. ZDENĚK HRÁCH
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
Jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
15000, 22098267, Praha, Smíchov, Na pláni, 2119, 26, Na pláni 2119/26, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. arch. JAROMÍR KOSNAR
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
16900, 22169156, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Skupova, 1785, 9 |
|
Ing. arch. JAROMÍR KOSNAR
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
16900, 22169156, Praha, Břevnov, Skupova, 1785, 9, Skupova 1785/9, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing.arch. Pavel Kovařík
|
Neaktivní
od 25.02.2008
|
Jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
22321900, Praha 8, Praha 8, Feřtekova, 562 |
|
Jiřina Klimoszová
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
Jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
22170391, Praha 6, Praha 6, Plojharova, 7/1892 |
|
Ing.arch. Vratislav Danda
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
Jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
22366237, Praha 8, Praha 8, Petra Bezruče, 25 |
|
Ing. Zdeněk Hrách
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
Jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
22098267, Praha 5, Praha 5, Na pláni, 26 |
|
Ing.arch. Pavel Kovařík
|
Neaktivní
od 25.02.2008
|
Jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
18100, 22321900, Praha, Bohnice, Feřtekova, 562, 24, Feřtekova 562/24, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Jiřina Klimoszová
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
Jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
16200, 22170391, Praha, Břevnov, Plojharova, 1892, 7, Plojharova 1892/7, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. ZDENĚK HRÁCH
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
Jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
15000, 22098267, Praha, Smíchov, Na pláni, 2119, 26, Na pláni 2119/26, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing.arch. VRATISLAV DANDA
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
Jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
18200, 22366237, Praha, Kobylisy, Petra Bezruče, 925, 25, Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing.arch. Vratislav Danda
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
Jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
22366237, Praha 8, Petra Bezruče, 25 |
|
Ing.arch. Pavel Kovařík
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
Jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
22321900, Praha 8, Feřtekova, 562 |
|
Jiřina Klimoszová
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
Jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
22170391, Praha 6, Plojharova, 7/1892 |
|
Ing. Zdeněk Hrách
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
Jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
22098267, Praha 5, Na pláni, 26 |
|
Ing.arch. VRATISLAV DANDA
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
Jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
18200, 22366237, Praha, Kobylisy, Petra Bezruče, 925, 25, Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing.arch. Pavel Kovařík
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
Jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
18100, 22321900, Praha, Bohnice, Feřtekova, 562, 24, Feřtekova 562/24, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Jiřina Klimoszová
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
Jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
16200, 22170391, Praha, Břevnov, Plojharova, 1892, 7, Plojharova 1892/7, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. ZDENĚK HRÁCH
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
Jednatel |
07.02.1995 |
Adresa: |
15000, 22098267, Praha, Smíchov, Na pláni, 2119, 26, Na pláni 2119/26, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
.
|
Neaktivní
od 07.02.1995
|
|
24.07.1991 |
|
.
|
Neaktivní
od 07.02.1995
|
|
24.07.1991 |
Adresa: |
., ., Česká republika |
|