Pavel Zapletal
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
likvidátor |
21.10.1994 |
Adresa: |
4182979, Zlín, Kostelec, 450 |
|
Pavel Zapletal
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
likvidátor |
21.10.1994 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Zlín, Kostelec, Lázeňská, 450, Lázeňská 450, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Pavel Zapletal
|
Neaktivní
od 21.10.1994
|
jednatel |
04.02.1994 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Kostelec, 450 |
|
Marcela Řičánková
|
Neaktivní
od 21.10.1994
|
jednatel |
04.02.1994 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Kostelec, 450 |
|
Pavel Zapletal
|
Neaktivní
od 21.10.1994
|
jednatel |
04.02.1994 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Zlín, Kostelec, Lázeňská, 450, Lázeňská 450, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Marcela Řičánková
|
Neaktivní
od 21.10.1994
|
jednatel |
04.02.1994 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Zlín, Kostelec, Lázeňská, 450, Lázeňská 450, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Zapletal Pavel
|
Neaktivní
od 04.02.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Kostelec, 450 |
|
Řičánková Marcela
|
Neaktivní
od 04.02.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Kostelec, 450 |
|
Srcháček Milan
|
Neaktivní
od 04.02.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
76314, 4219848, Zlín, Prlovská, 1392 |
|
Srcháčková Jaroslava
|
Neaktivní
od 04.02.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
76314, 4219848, Zlín, Prlovská, 1392 |
|
Zapletal Pavel
|
Neaktivní
od 04.02.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Zlín, Kostelec, Lázeňská, 450, Lázeňská 450, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Řičánková Marcela
|
Neaktivní
od 04.02.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
76314, 4182979, Zlín, Zlín, Kostelec, Lázeňská, 450, Lázeňská 450, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Srcháček Milan
|
Neaktivní
od 04.02.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
76001, 4219848, Zlín, Zlín, Zlín, Prlovská, 1392, Prlovská 1392, 76001 Zlín |
|
Srcháčková Jaroslava
|
Neaktivní
od 04.02.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
76001, 4219848, Zlín, Zlín, Zlín, Prlovská, 1392, Prlovská 1392, 76001 Zlín |
|