ROMAN PODLEŚNY
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
Jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
73601, 24904716, Havířov, Město, Majakovského, 876, 6 |
|
PAVEL TYRON
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
Jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
73601, 24878413, Havířov, Šumbark, Řadová, 1125, 20 |
|
ROMAN PODLEŚNY
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
Jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
73601, 24904716, Karviná, Havířov, Město, Majakovského, 876, 6, Majakovského 876/6, Město, 73601 Havířov |
|
PAVEL TYRON
|
Neaktivní
od 07.06.2018
|
Jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
73601, 24878413, Karviná, Havířov, Šumbark, Řadová, 1125, 20, Řadová 1125/20, Šumbark, 73601 Havířov |
|
ROMAN PODLEŚNY
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
73601, 24904716, Havířov, Město, Majakovského, 876, 6 |
|
PAVEL TYRON
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
73601, 24878413, Havířov, Šumbark, Řadová, 1125, 20 |
|
ROMAN PODLEŚNY
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
73601, 24904716, Karviná, Havířov, Město, Majakovského, 876, 6, Majakovského 876/6, Město, 73601 Havířov |
|
PAVEL TYRON
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
Jednatel |
18.11.2015 |
Adresa: |
73601, 24878413, Karviná, Havířov, Šumbark, Řadová, 1125, 20, Řadová 1125/20, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Roman Podlesný
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
Jednatel |
28.11.2011 |
Adresa: |
Havířov-Město, Majakovského 876/6 |
|
Pavel Tyron
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
Jednatel |
28.11.2011 |
Adresa: |
Havířov-Šumbark, Řadová 20 |
|
Roman Podlesný
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
Jednatel |
28.11.2011 |
Adresa: |
73601, 24904716, Karviná, Havířov, Město, Majakovského, 876, 6, Majakovského 876/6, Město, 73601 Havířov |
|
PAVEL TYRON
|
Neaktivní
od 18.11.2015
|
Jednatel |
28.11.2011 |
Adresa: |
73601, 24878413, Karviná, Havířov, Šumbark, Řadová, 1125, 20, Řadová 1125/20, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Pavel Tyron
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
likvidátor |
15.04.1996 |
Adresa: |
Havířov - Šumbark, Řadová, 20 |
|
PAVEL TYRON
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
likvidátor |
15.04.1996 |
Adresa: |
73601, 24878413, Karviná, Havířov, Šumbark, Řadová, 1125, 20, Řadová 1125/20, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Roman Podlesný
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
Jednatel |
21.08.1995 |
Adresa: |
Havířov-Město, Majakovského 876/6 |
|
Pavel Tyron
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
Jednatel |
21.08.1995 |
Adresa: |
Havířov-Šumbark, Řadová 20 |
|
Roman Podlesný
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
Jednatel |
21.08.1995 |
Adresa: |
73601, 24904716, Karviná, Havířov, Město, Majakovského, 876, 6, Majakovského 876/6, Město, 73601 Havířov |
|
PAVEL TYRON
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
Jednatel |
21.08.1995 |
Adresa: |
73601, 24878413, Karviná, Havířov, Šumbark, Řadová, 1125, 20, Řadová 1125/20, Šumbark, 73601 Havířov |
|
1. Roman Podlesný, ženatý
|
Neaktivní
od 21.08.1995
|
společník |
23.08.1991 |
Adresa: |
Havířov-město, Majakovského 6/876 |
|
2. Pavel Tyron, ženatý
|
Neaktivní
od 21.08.1995
|
společník |
23.08.1991 |
Adresa: |
Havířov-Šumbark, Řadová 20 |
|
1. Roman Podlesný, ženatý
|
Neaktivní
od 21.08.1995
|
společník |
23.08.1991 |
Adresa: |
73601, 24904716, Karviná, Havířov, Město, Majakovského, 876, 6, Majakovského 876/6, Město, 73601 Havířov |
|
2. Pavel Tyron, ženatý
|
Neaktivní
od 21.08.1995
|
společník |
23.08.1991 |
Adresa: |
73601, 24878413, Karviná, Havířov, Šumbark, Řadová, 1125, 20, Řadová 1125/20, Šumbark, 73601 Havířov |
|