Ing. EDVARD MAMOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
74601, 4509617, Opava, Předměstí, třída Spojenců, 550, 18 |
|
Ing. EDVARD MAMOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
74601, 4509617, Opava, Opava, Předměstí, třída Spojenců, 550, 18, třída Spojenců 550/18, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Edvard Mamoň
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
30.11.2001 |
Adresa: |
74601, 4509617, Opava, Tř. Spojenců, 18 |
|
Ing. EDVARD MAMOŇ
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
jednatel |
30.11.2001 |
Adresa: |
74601, 4509617, Opava, Opava, Předměstí, třída Spojenců, 550, 18, třída Spojenců 550/18, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Edvard Mamoň
|
Neaktivní
od 30.11.2001
|
jedantel |
11.04.1994 |
Adresa: |
74705, Opava-Kylešovice, 17. listopadu 37 |
|
Ing. Edvard Mamoň
|
Neaktivní
od 30.11.2001
|
jedantel |
11.04.1994 |
Adresa: |
74706, 4501675, Opava, Opava, Kylešovice, 17. listopadu, 942, 37, 17. listopadu 942/37, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. Jan Baďura
|
Neaktivní
od 11.04.1994
|
jednatel |
13.01.1994 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, Šmidkeho 1799 |
|
Ing. Jan Baďura
|
Neaktivní
od 11.04.1994
|
jednatel |
13.01.1994 |
Adresa: |
70800, 3301257, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karola Šmidkeho, 1799, 6, Karola Šmidkeho 1799/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Edvard Mamoň
|
Neaktivní
od 13.01.1994
|
jednatel |
24.11.1993 |
Adresa: |
74706, Opava-Kylešovice, 17. listopadu 37 |
|
Ing. Edvard Mamoň
|
Neaktivní
od 13.01.1994
|
jednatel |
24.11.1993 |
Adresa: |
74706, 4501675, Opava, Opava, Kylešovice, 17. listopadu, 942, 37, 17. listopadu 942/37, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. Jan Baďura, ženatý
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, Šmidkého 1799 |
|
Ladislav Blažek
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, nám V. Vacka 1673 |
|
Ing. Leopold Blažek, ženatý
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
74771, 4527844, Brumovice, Družstevní, 1 |
|
Ing. Dušan Dvorský, ženatý
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
70300, Ostrava-Výškovice, Kubalova 57 |
|
Ing. Edvard Mamoň, ženatý
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
74706, Opava-Kylešovice, 17. listopadu 37 |
|
Ing. Jan Baďura, ženatý
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
70800, 3301257, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karola Šmidkeho, 1799, 6, Karola Šmidkeho 1799/6, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ladislav Blažek
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
70800, 3300072, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Václava Vacka, 1673, 17, náměstí Václava Vacka 1673/17, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Leopold Blažek, ženatý
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
74771, 4527844, Opava, Brumovice, Brumovice, Družstevní, 47, 1, Družstevní 47/1, 74771 Brumovice |
|
Ing. Dušan Dvorský, ženatý
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
70030, 3256499, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Kubalova, 393, 57, Kubalova 393/57, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Edvard Mamoň, ženatý
|
Neaktivní
od 24.11.1993
|
Společník |
16.08.1991 |
Adresa: |
74706, 4501675, Opava, Opava, Kylešovice, 17. listopadu, 942, 37, 17. listopadu 942/37, Kylešovice, 74706 Opava |
|