Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | PÍSEK A ŠTĚRK MORAVA, spol. s r.o. |
ICO: | 41033663 |
Registrovaná adresa: | 78811, 8025517, Šumperk, Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, 53, Kouty nad Desnou 53, 78811 Loučná nad Desnou |
Začleněno na: | 29.10.1991 |
Datum ukončení: | 08.10.2008 |
Předmět podnikání: |
hornická činnostb) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisekc) zřizování, zajišťování a likvidace lomůd) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v sou-vislosti s jejich dobýváníme) zřizování a provozování odvalů, výsypek a od-kališť při činnostech provozovaných v písmenechb) až d)
realitní činnost
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců
specializovaný maloobchod
inženýrská činnost v investiční výstavbě
činnost prováděná hornickým způsobem:a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetněúpravy a zušlechťování nerostů prováděných vsouvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváníma průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděnék tomuto účelu
přípravné práce pro stavby
činnost prováděná hornickým způsobem: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
velkoobchod
hornická činnost b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v sou- vislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a od- kališť při činnostech provozovaných v písmenech b) až d)
pronájem a půjčování věcí movitých
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
SOL-EX, spol. s r.o. 60752386 | Neaktivní od 08.10.2008 | 19.12.2007 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jarmila Fuksová | Neaktivní od 08.10.2008 | jednatel | 20.06.2001 |
|
|||
Ing. Jarmila Fuksová | Neaktivní od 08.10.2008 | jednatel | 20.06.2001 |
|
|||
Ing. Jarmila Fuksová | Neaktivní od 20.06.2001 | jednatel | 15.12.1997 |
|
|||
Václav Janský | Neaktivní od 20.06.2001 | jednatel | 15.12.1997 |
|
|||
Ing. Jarmila Fuksová | Neaktivní od 20.06.2001 | jednatel | 15.12.1997 |
|
|||
Václav Janský | Neaktivní od 20.06.2001 | jednatel | 15.12.1997 |
|
|||
Ing. Jarmila Fuksová | Neaktivní od 15.12.1997 | jednatel | 15.10.1993 |
|
|||
Ing. Jarmila Fuksová | Neaktivní od 15.12.1997 | jednatel | 15.10.1993 |
|
|||
Ing. Jarmila Fuksová, rozvedená | Neaktivní od 15.10.1993 | společník | 29.10.1991 |
|
|||
Jaroslav Janský | Neaktivní od 15.10.1993 | společník | 29.10.1991 |
|
|||
Ing. Jarmila Fuksová, rozvedená | Neaktivní od 15.10.1993 | společník | 29.10.1991 |
|
|||
Jaroslav Janský | Neaktivní od 15.10.1993 | společník | 29.10.1991 |
|
Registrační číslo PÍSEK A ŠTĚRK MORAVA, spol. s r.o. je 41033663.
Registrační adresa PÍSEK A ŠTĚRK MORAVA, spol. s r.o. je 78811, 8025517, Šumperk, Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, 53, Kouty nad Desnou 53, 78811 Loučná nad Desnou.
PÍSEK A ŠTĚRK MORAVA, spol. s r.o. byla založena 29.10.1991.