Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | TRS, spol. s r.o. "v likvidaci" |
ICO: | 41085086 |
Registrovaná adresa: | Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika |
Začleněno na: | 29.08.1991 |
Datum ukončení: | 21.03.1995 |
Předmět podnikání: |
b/ výroba a služby v oboru strojírenských a elektrotechnickýchtechnologií
a/ vývoj, výroba, nákup a prodej výrobků a technologií z oboru neželezných materiálů
b/ výroba a služby v oboru strojírenských a elektrotechnických technologií
e/ poradenská služba v oborech uvedených pod body a/ a b/ tohoto odstavce
a/ vývoj, výroba, nákup a prodej výrobků a technologií z oboruneželezných materiálů
c/ obchodní činnost se spotřebním a průmyslovým zbožím
d/ obstaravatelské a zprostředkovatelské služby
e/ poradenská služba v oborech uvedených pod body a/ a b/ tohotoodstavce
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Petr Karásek | Neaktivní od 21.03.1995 | 29.08.1991 | |
|
|||
Ivan Kovařík | Neaktivní od 21.03.1995 | 29.08.1991 | |
|
|||
Jan Křivan | Neaktivní od 21.03.1995 | 29.08.1991 | |
|
|||
ing. Antonín Slepánek | Neaktivní od 21.03.1995 | 29.08.1991 | |
|
|||
RNDr. Vilém Smejkal | Neaktivní od 21.03.1995 | 29.08.1991 | |
|
|||
Ing. Jiří Stiller | Neaktivní od 21.03.1995 | 29.08.1991 | |
|
|||
Ing. František Zátopek | Neaktivní od 21.03.1995 | 29.08.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Stiller | Neaktivní od 21.03.1995 | likvidátor | 07.09.1992 |
|
|||
Ing. Jiří Stiller | Neaktivní od 21.03.1995 | likvidátor | 07.09.1992 |
|
|||
Ing. František Zátopek | Neaktivní od 21.03.1995 | jednatel | 29.08.1991 |
|
|||
Ing. Jiří Stiller | Neaktivní od 21.03.1995 | jednatel | 29.08.1991 |
|
|||
ing. Antonín Slepánek | Neaktivní od 21.03.1995 | jednatel | 29.08.1991 |
|
|||
Ing. František Zátopek | Neaktivní od 21.03.1995 | jednatel | 29.08.1991 |
|
|||
Ing. Jiří Stiller | Neaktivní od 21.03.1995 | jednatel | 29.08.1991 |
|
|||
ing. Antonín Slepánek | Neaktivní od 21.03.1995 | jednatel | 29.08.1991 |
|
Registrační číslo TRS, spol. s r.o. "v likvidaci" je 41085086.
Registrační adresa TRS, spol. s r.o. "v likvidaci" je Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika.
TRS, spol. s r.o. "v likvidaci" byla založena 29.08.1991.