JUDr. VĚRA PLESKOTOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.09.2016 |
Adresa: |
14900, 21822310, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15 |
|
JUDr. Věra Pleskotová
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.09.2016 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. JIŘÍ PLESKOT
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2015 |
Adresa: |
14900, 21822310, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15 |
|
Mgr. JIŘÍ PLESKOT
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2015 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JAN CVIKR
|
Aktivní
|
Jednatel: |
01.08.2015 |
Adresa: |
25268, 6585230, Praha-západ, Středokluky, Středokluky, Na Parcelách, 146 |
|
Ing. Jan Cvikr
|
Aktivní
|
Jednatel: |
01.08.2015 |
Adresa: |
25268, 6585230, Praha-západ, Středokluky, Středokluky, Na Parcelách, 146, Na Parcelách 146, 25268 Středokluky |
|
Mgr. Jiří Pleskot
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
Jednatel |
10.03.2004 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha 4, Praha 4, Kryštofova, 1016 |
|
Mgr. JIŘÍ PLESKOT
|
Neaktivní
od 29.11.2015
|
Jednatel |
10.03.2004 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jan Cvikr
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
Jednatel: |
06.09.2000 |
Adresa: |
25268, 6585230, Praha-západ, Středokluky, 146 |
|
Ing. Jan Cvikr
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
Jednatel: |
06.09.2000 |
Adresa: |
25268, 6585230, Praha-západ, Středokluky, Středokluky, Na Parcelách, 146, Na Parcelách 146, 25268 Středokluky |
|
Jiří Pleskot
|
Neaktivní
od 10.03.2004
|
Jednatel |
29.05.1997 |
Adresa: |
14000, 21822310, Praha 4, Praha 4, Kryštofova, 1016 |
|
JUDr. Věra Pleskotová
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
Jednatel |
29.05.1997 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha 4, Praha 4, Kryštofova, 1016 |
|
Jiří Pleskot
|
Neaktivní
od 10.03.2004
|
Jednatel |
29.05.1997 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Věra Pleskotová
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
Jednatel |
29.05.1997 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Věra Pleskotová
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
Jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha 4, Kryštofova, 1016 |
|
JUDr. Věra Pleskotová
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
Jednatel |
28.08.1995 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jiří Pleskot
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
Jednatel |
27.06.1991 |
Adresa: |
14000, 21822310, Praha 4, Kryštofova, 1016 |
|
Jiří Pleskot
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
Jednatel |
27.06.1991 |
Adresa: |
14900, 21822310, Praha, Háje, Kryštofova, 1016, 15, Kryštofova 1016/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|