Ing. JAROSLAV KALENDA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
25101, 14492181, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Horní, 209 |
|
Ing. JAROSLAV KALENDA
|
Neaktivní
od 21.03.2023
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
25101, 14492181, Praha-východ, Dobřejovice, Dobřejovice, Horní, 209, Horní 209, 25101 Dobřejovice |
|
Ing. Jaroslav Kalenda
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel |
10.12.2011 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha 5, Holečkova, 60 |
|
Ing. Jaroslav Kalenda
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel |
10.12.2011 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha, Smíchov, Holečkova, 156, 60, Holečkova 156/60, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jaroslav Kalenda
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
Jednatel: |
18.02.2003 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha 5, Holečkova, 60 |
|
Ing. Jaroslav Kalenda
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
Jednatel: |
18.02.2003 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha, Smíchov, Holečkova, 156, 60, Holečkova 156/60, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
RNDr. Jan Staněk
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
Jednatel |
16.12.1991 |
Adresa: |
14000, raha 4, Školní 8 |
|
Ing. Jana Ščigelová
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
Jednatel |
16.12.1991 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha 5, Holečkova, 60 |
|
Ing. Jaroslav Kalenda
|
Neaktivní
od 18.02.2003
|
Ředitel |
16.12.1991 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha 5, Holečkova, 60 |
|
Jan Fiala
|
Neaktivní
od 18.02.2003
|
Jednatel |
16.12.1991 |
Adresa: |
38402, 841072, Lhenice, 92 |
|
Ing. Odon Hajíček
|
Neaktivní
od 18.02.2003
|
Jednatel |
16.12.1991 |
Adresa: |
53002, Pardubice, Alšova, 418 |
|
RNDr. Jan Staněk
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
Jednatel |
16.12.1991 |
Adresa: |
raha 4, Školní 8, 14000, Školní 8, 14000 raha 4, Česká republika |
|
Ing. Jana Ščigelová
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
Jednatel |
16.12.1991 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha, Smíchov, Holečkova, 156, 60, Holečkova 156/60, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Jaroslav Kalenda
|
Neaktivní
od 18.02.2003
|
Ředitel |
16.12.1991 |
Adresa: |
15000, 22076000, Praha, Smíchov, Holečkova, 156, 60, Holečkova 156/60, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jan Fiala
|
Neaktivní
od 18.02.2003
|
Jednatel |
16.12.1991 |
Adresa: |
38402, 841072, Prachatice, Lhenice, Lhenice, Svatojánská, 92, Svatojánská 92, 38402 Lhenice |
|
Ing. Odon Hajíček
|
Neaktivní
od 18.02.2003
|
Jednatel |
16.12.1991 |
Adresa: |
418, Pardubice, Alšova, 53002, Alšova 418, 53002 Pardubice, Česká republika |
|