Mag. SIEGFRIED WAMBACHER
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.04.2022 |
Adresa: |
Brunn am Gebirge, Josef-Strebl-Gasse 3 |
|
Mag. SIEGFRIED WAMBACHER
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.04.2022 |
Adresa: |
Brunn am Gebirge, Josef-Strebl-Gasse 3, Josef-Strebl-Gasse 3, Brunn am Gebirge, Rakousko |
|
DDr. ALEXANDER HASCH
|
Neaktivní
od 15.03.2023
|
jednatel |
07.07.2020 |
|
ALOIS PĚKNÝ
|
Neaktivní
od 04.04.2022
|
jednatel |
12.02.2015 |
Adresa: |
14000, 21874735, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Točitá, 1724, 1 |
|
ALOIS PĚKNÝ
|
Neaktivní
od 04.04.2022
|
jednatel |
12.02.2015 |
Adresa: |
14000, 21874735, Praha, Krč, Točitá, 1724, 1, Točitá 1724/1, Krč, 14000 Praha 4 |
|
ALEXANDER PETR
|
Neaktivní
od 01.10.2019
|
jednatel |
05.11.2013 |
Adresa: |
2384, Breitenfurt, Hochrotherdstrasse 6 |
|
ALEXANDER PETR
|
Neaktivní
od 01.10.2019
|
jednatel |
05.11.2013 |
Adresa: |
Breitenfurt, Hochrotherdstrasse 6, 2384, Hochrotherdstrasse 6, 2384 Breitenfurt, Rakousko |
|
Endre Tóth
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
PLZ2049, Diósd, Ilona u.5 |
|
Endre Tóth
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
Diósd, Ilona u.5, PLZ2049, Ilona u.5, PLZ2049 Diósd, Maďarsko |
|
Helena Chmelová
|
Neaktivní
od 19.11.2012
|
jednatel |
05.06.2001 |
Adresa: |
17000, 22299149, Praha 7, Praha 7, Antonínská, 8 |
|
Helena Chmelová
|
Neaktivní
od 19.11.2012
|
jednatel |
05.06.2001 |
Adresa: |
17000, 22299149, Praha, Holešovice, Antonínská, 424, 8, Antonínská 424/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Werner Berger
|
Neaktivní
od 28.03.2003
|
jednatel |
23.08.1996 |
Adresa: |
Černíky 7, Kounice, okres Nymburk, PSČ 289 15 |
|
Werner Berger
|
Neaktivní
od 28.03.2003
|
jednatel |
23.08.1996 |
Adresa: |
28915, 18215556, Kolín, Černíky, Černíky, 7, č.p. 7, 28915 Černíky |
|
Ing. Jaromír Záruba
|
Neaktivní
od 05.06.2001
|
jednatel |
05.02.1996 |
Adresa: |
28802, Nymburk, Nymburk, Letců RAF, 1935 |
|
Ing. Jaromír Záruba
|
Neaktivní
od 05.06.2001
|
jednatel |
05.02.1996 |
Adresa: |
28802, 1230514, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Letců R. A. F., 1935, Letců R. A. F. 1935, 28802 Nymburk |
|
.
|
Neaktivní
od 05.02.1996
|
|
27.09.1991 |
|