DAVID HANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2022 |
Adresa: |
57001, 1910043, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Bří Šťastných, 1000 |
|
DAVID HANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2022 |
Adresa: |
57001, 1910043, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Bří Šťastných, 1000, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
DAVID HANÁK
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
jednatel |
10.03.2022 |
Adresa: |
57001, 1897608, Svitavy, Litomyšl, Nedošín, 6 |
|
DAVID HANÁK
|
Neaktivní
od 07.10.2022
|
jednatel |
10.03.2022 |
Adresa: |
57001, 1897608, Svitavy, Litomyšl, Nedošín, 6, Nedošín 6, 57001 Litomyšl |
|
Ing. VOJTĚCH VOMOČIL
|
Neaktivní
od 10.03.2022
|
jednatel |
03.03.2017 |
Adresa: |
57001, 25225120, Svitavy, Litomyšl, Záhradí, Lidická, 311 |
|
Ing. VOJTĚCH VOMOČIL
|
Neaktivní
od 10.03.2022
|
jednatel |
03.03.2017 |
Adresa: |
57001, 25225120, Svitavy, Litomyšl, Záhradí, Lidická, 311, Lidická 311, Záhradí, 57001 Litomyšl |
|
PhDr. SIMEONA HOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
11000, 21713987, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jindřišská, 1759, 8 |
|
PhDr. SIMEONA HOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.12.2016
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
11000, 21713987, Praha, Nové Město, Jindřišská, 1759, 8, Jindřišská 1759/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. Simeona Hošková
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
31.07.2000 |
Adresa: |
21713987, Praha 1, Praha 1, Jindřišská, 8 |
|
PhDr. SIMEONA HOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
31.07.2000 |
Adresa: |
11000, 21713987, Praha, Nové Město, Jindřišská, 1759, 8, Jindřišská 1759/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Edwin Sigurd Schlepp
|
Neaktivní
od 31.07.2000
|
Jednatel |
17.09.1991 |
Adresa: |
Kosnice, SRN, Jakobstr. 85 |
|
Edwin Sigurd Schlepp
|
Neaktivní
od 31.07.2000
|
Jednatel |
17.09.1991 |
Adresa: |
Kosnice, SRN, Jakobstr. 85, Jakobstr. 85, Kosnice, SRN, Česká republika |
|