JANA JAROŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
27354, 1297147, Kladno, Lidice, Lidice, 10. června 1942, 35 |
|
JANA JAROŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.09.2016 |
Adresa: |
27354, 1297147, Kladno, Lidice, Lidice, 10. června 1942, 35, 10. června 1942 35, 27354 Lidice |
|
JOSEF JAROŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
38101, 8682992, Český Krumlov, Plešivec, 5. května, 234 |
|
JOSEF JAROŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
38101, 8682992, Český Krumlov, Český Krumlov, Plešivec, 5. května, 234, 5. května 234, Plešivec, 38101 Český Krumlov |
|
JOSEF JAROŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
10.10.2013 |
Adresa: |
27354, 1297147, Lidice, Lidice, 10. června 1942, 35 |
|
JOSEF JAROŠ
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
10.10.2013 |
Adresa: |
27354, 1297147, Kladno, Lidice, Lidice, 10. června 1942, 35, 10. června 1942 35, 27354 Lidice |
|
Josef Jaroš
|
Neaktivní
od 10.10.2013
|
jednatel |
21.01.2010 |
Adresa: |
27354, 1297147, Lidice, 10. června 1942, 35 |
|
JOSEF JAROŠ
|
Neaktivní
od 10.10.2013
|
jednatel |
21.01.2010 |
Adresa: |
27354, 1297147, Kladno, Lidice, Lidice, 10. června 1942, 35, 10. června 1942 35, 27354 Lidice |
|
Miroslav Kulička
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
ředitel |
26.10.1991 |
Adresa: |
16500, Praha 6 - Suchdol, Stržná 918/25 |
|
Miroslav Kulička
|
Neaktivní
od 21.01.2010
|
ředitel |
26.10.1991 |
Adresa: |
16500, 22277439, Praha, Suchdol, Stržná, 918, 25, Stržná 918/25, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|