JAN SLAVĚTÍNSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
10000, 22663878, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 791, 87 |
|
JAN SLAVĚTÍNSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2021 |
Adresa: |
10000, 22663878, Praha, Vršovice, Vršovická, 791, 87, Vršovická 791/87, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Jarmila Slavětínská
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2011 |
Adresa: |
14200, 21851689, Praha 4, Liškova, 634, 12 |
|
JARMILA SLAVĚTÍNSKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2011 |
Adresa: |
14200, 21851689, Praha, Kamýk, Liškova, 634, 12, Liškova 634/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Jan Slavětínský
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
03.03.2010 |
Adresa: |
10000, 22663878, Praha 10, Vršovice, Vršovická, 791/87 |
|
JAN SLAVĚTÍNSKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2021
|
jednatel |
03.03.2010 |
Adresa: |
10000, 22663878, Praha, Vršovice, Vršovická, 791, 87, Vršovická 791/87, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jiří Dufek
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
jednatel |
05.06.2007 |
Adresa: |
10900, 22561277, Praha 10, Horní Měcholupy, Na Křečku, 150 |
|
Jarmila Slavětínská
|
Neaktivní
od 13.12.2011
|
jednatel |
05.06.2007 |
Adresa: |
13000, 21797005, Praha 3, Žižkov, Na Rovnosti, 2694/18 |
|
Ing. Jiří Dufek
|
Neaktivní
od 28.02.2008
|
jednatel |
05.06.2007 |
Adresa: |
10900, 22561277, Praha, Horní Měcholupy, Na křečku, 150, 32, Na křečku 150/32, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Jarmila Slavětínská
|
Neaktivní
od 13.12.2011
|
jednatel |
05.06.2007 |
Adresa: |
13000, 21797005, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2694, 18, Na rovnosti 2694/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
jednatel |
12.11.2003 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha 5, Mošnova, 2653 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
jednatel |
12.11.2003 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha, Smíchov, Mošnova, 2653, 31, Mošnova 2653/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jarmila Slavětínská
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
Jednatel |
08.01.2002 |
Adresa: |
21851689, Praha 4, Praha 4, Liškova, 634/12 |
|
JARMILA SLAVĚTÍNSKÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
Jednatel |
08.01.2002 |
Adresa: |
14200, 21851689, Praha, Kamýk, Liškova, 634, 12, Liškova 634/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Jarmila Slavětínská
|
Neaktivní
od 08.01.2002
|
Jednatel |
20.10.1995 |
Adresa: |
21778001, Praha 3, Bořivojova, 40 |
|
Jiří Dufek
|
Neaktivní
od 08.01.2002
|
Jednatel |
20.10.1995 |
Adresa: |
22686631, Praha 10, Jabloňová, 2883 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 08.01.2002
|
Jednatel |
20.10.1995 |
Adresa: |
25011731, Praha 5, Mošnova, 2653 |
|
Ing. Jiří Dufek
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
Jednatel |
20.10.1995 |
Adresa: |
Praha 15, Na křečku 150 |
|
Jiří Dufek
|
Neaktivní
od 08.01.2002
|
Jednatel |
20.10.1995 |
Adresa: |
10600, 22686631, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2883, 106, Jabloňová 2883/106, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 08.01.2002
|
Jednatel |
20.10.1995 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha, Smíchov, Mošnova, 2653, 31, Mošnova 2653/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jarmila Slavětínská
|
Neaktivní
od 08.01.2002
|
Jednatel |
20.10.1995 |
Adresa: |
13000, 21778001, Praha, Žižkov, Bořivojova, 1081, 40, Bořivojova 1081/40, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jiří Dufek
|
Neaktivní
od 01.10.2003
|
Jednatel |
20.10.1995 |
Adresa: |
10900, 22561277, Praha, Horní Měcholupy, Na křečku, 150, 32, Na křečku 150/32, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 20.10.1995
|
společník |
02.10.1991 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha 5, Mošnova, 2653 |
|
ing. Vladimír Vaněk
|
Neaktivní
od 20.10.1995
|
společník |
02.10.1991 |
Adresa: |
14000, Praha 4, ul. 5. května, 68 |
|
JUDr. Jiří Hromas
|
Neaktivní
od 20.10.1995
|
společník |
02.10.1991 |
Adresa: |
11000, 21723885, Praha 1, Rybná, 25 |
|
Stanislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 20.10.1995
|
společník |
02.10.1991 |
Adresa: |
15000, 25011731, Praha, Smíchov, Mošnova, 2653, 31, Mošnova 2653/31, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Vladimír Vaněk
|
Neaktivní
od 20.10.1995
|
společník |
02.10.1991 |
Adresa: |
14000, 21943991, Praha, Nusle, 5. května, 395, 68, 5. května 395/68, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. JIŘÍ HROMAS
|
Neaktivní
od 20.10.1995
|
společník |
02.10.1991 |
Adresa: |
11000, 21723885, Praha, Staré Město, Rybná, 732, 25, Rybná 732/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|