Ing. JAN VESELÝ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
Představenstvo |
30.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22263110, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Za Hládkovem, 680, 12 |
|
Ing. JAN VESELÝ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
Představenstvo |
30.08.2014 |
Adresa: |
16900, 22263110, Praha, Střešovice, Za Hládkovem, 680, 12, Za Hládkovem 680/12, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
Pavel Otáhal
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
likvidátor |
17.02.1995 |
Adresa: |
21770735, Praha 3, Buková, 397 |
|
Pavel Otáhal
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
likvidátor |
17.02.1995 |
Adresa: |
13000, 21770735, Praha, Žižkov, Buková, 397, 2a, Buková 397/2a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jan Veselý
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
Představenstvo |
19.09.1991 |
Adresa: |
16000, 3, Praha 6, Reisova, 8 |
|
Ing. Lubomír Doležel
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
|
19.09.1991 |
Adresa: |
14300, 21937818, Praha 4, Pejevové, 3123 |
|
Ing. Petr Brynych
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
|
19.09.1991 |
Adresa: |
16000, 22195904, Praha 6, Na čihadle, 61 |
|
Ing. Jan Veselý
|
Neaktivní
od 30.08.2014
|
Představenstvo |
19.09.1991 |
Adresa: |
16000, 22177884, Praha, Bubeneč, Raisova, 409, 8, Raisova 409/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
ing. Lubomír Doležel
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
|
19.09.1991 |
Adresa: |
14300, 21937818, Praha, Modřany, Pejevové, 3123, 18, Pejevové 3123/18, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. PETR BRYNYCH
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
|
19.09.1991 |
Adresa: |
16000, 22195904, Praha, Dejvice, Na čihadle, 956, 61, Na čihadle 956/61, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|