ZBYNĚK KOTYK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.08.2017 |
Adresa: |
37341, 17592739, České Budějovice, Vlkov, Vlkov, 16 |
|
ZBYNĚK KOTYK
|
Neaktivní
od 10.08.2023
|
jednatel |
16.08.2017 |
Adresa: |
37341, 17592739, České Budějovice, Vlkov, Vlkov, 16, č.p. 16, 37341 Vlkov |
|
ZBYNĚK KOTYK
|
Neaktivní
od 16.08.2017
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
37341, 17592810, Vlkov, Vlkov, 25 |
|
ZBYNĚK KOTYK
|
Neaktivní
od 16.08.2017
|
jednatel |
30.03.2016 |
Adresa: |
37341, 17592810, České Budějovice, Vlkov, Vlkov, 25, č.p. 25, 37341 Vlkov |
|
Zbyněk Kotyk
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
jednatel |
06.09.2010 |
Adresa: |
46804, 12151467, Jablonec nad Nisou, Prosečská, 210 |
|
Zbyněk Kotyk
|
Neaktivní
od 28.12.2010
|
jednatel |
06.09.2010 |
Adresa: |
46804, 12151467, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Proseč nad Nisou, Prosečská, 210, Prosečská 210, Proseč nad Nisou, 46804 Jablonec nad Nisou |
|
Václav Tejnský
|
Neaktivní
od 06.09.2010
|
Jednatel |
16.10.2006 |
Adresa: |
46343, Český Dub, Na Žižkově, 175/4 |
|
Václav Tejnský
|
Neaktivní
od 06.09.2010
|
Jednatel |
16.10.2006 |
Adresa: |
46343, 42187656, Liberec, Český Dub, Sobotice, 56, Sobotice 56, 46343 Český Dub |
|
Pavel Fulín
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
Jednatel |
05.10.1998 |
Adresa: |
23672251, Liberec, Červeného, 609/5 |
|
Pavel Fulín
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
Jednatel |
05.10.1998 |
Adresa: |
46006, 23672251, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Červeného, 609, 5, Červeného 609/5, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Pavel Fulín
|
Neaktivní
od 05.10.1998
|
Jednatel |
05.05.1993 |
Adresa: |
Liberec, gen. Piky, 835/5 |
|
Pavel Fulín
|
Neaktivní
od 05.10.1998
|
Jednatel |
05.05.1993 |
Adresa: |
835/5, Liberec, gen. Piky, gen. Piky 835/5, Liberec, Česká republika |
|
Pavel Fulín
|
Neaktivní
od 05.05.1993
|
Společník |
18.07.1991 |
Adresa: |
bytem: Liberec, Kreibichova 835/1 |
|
Václav Tejnský
|
Neaktivní
od 05.05.1993
|
Společník |
18.07.1991 |
Adresa: |
bytem: Český Dub, Na Žižkově 175/4 |
|
Pavel Fulín
|
Neaktivní
od 05.05.1993
|
Společník |
18.07.1991 |
Adresa: |
bytem: Liberec, Kreibichova 835/1, Kreibichova 835/1, bytem: Liberec, Česká republika |
|
Václav Tejnský
|
Neaktivní
od 05.05.1993
|
Společník |
18.07.1991 |
Adresa: |
bytem: Český Dub, Na Žižkově 175/4, Na Žižkově 175/4, bytem: Český Dub, Česká republika |
|