JUDr. Michal Hráský
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Likvidátor |
03.08.1995 |
Adresa: |
4, Praha 5, Na Farkáně, I/12 |
|
JUDr. MICHAL HRÁSKÝ
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Likvidátor |
03.08.1995 |
Adresa: |
15000, 22043284, Praha, Radlice, Na Farkáně I, 146, 12, Na Farkáně I 146/12, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Luboš Borecký
|
Neaktivní
od 16.12.1993
|
Jednatel společnosti |
30.04.1993 |
Adresa: |
28802, 3, Nymburk, J.Fučíka, 1934 |
|
Václav Dvořák
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Jednatel společnosti |
30.04.1993 |
Adresa: |
28802, 1232096, Nymburk, Sadová, 2111 |
|
Luboš Borecký
|
Neaktivní
od 16.12.1993
|
Jednatel společnosti |
30.04.1993 |
Adresa: |
1934, Nymburk, J.Fučíka, 28802, J.Fučíka 1934, 28802 Nymburk, Česká republika |
|
VÁCLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 13.12.2003
|
Jednatel společnosti |
30.04.1993 |
Adresa: |
28802, 1232096, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Sadová, 2111, Sadová 2111, 28802 Nymburk |
|
Luboš Borecký
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
Jednatel |
06.10.1991 |
Adresa: |
28802, 3, Nymburk, Sídliště, č. 1934 |
|
Václav Dvořák
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
Jednatel |
06.10.1991 |
Adresa: |
28802, 1232096, Nymburk, Sadová, 2111 |
|
Luboš Borecký
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
Jednatel |
06.10.1991 |
Adresa: |
č. 1934, Nymburk, Sídliště, 28802, Sídliště č. 1934, 28802 Nymburk, Česká republika |
|
VÁCLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 30.04.1993
|
Jednatel |
06.10.1991 |
Adresa: |
28802, 1232096, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Sadová, 2111, Sadová 2111, 28802 Nymburk |
|