Ing. Michal Kamas
|
Neaktivní
od 10.02.2007
|
předseda představenstva |
15.05.2003 |
Adresa: |
66501, 24074837, Rosice, Zhořova, 1218 |
|
JUDr. Přemysl Titz
|
Neaktivní
od 10.02.2007
|
člen představenstva |
15.05.2003 |
Adresa: |
77900, 4, Olomouc, Karafiátova, l2 |
|
Ing. MICHAL KAMAS
|
Neaktivní
od 10.02.2007
|
předseda představenstva |
15.05.2003 |
Adresa: |
66501, 24074837, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1218, Zhořova 1218, 66501 Rosice |
|
JUDr. Přemysl Titz
|
Neaktivní
od 10.02.2007
|
člen představenstva |
15.05.2003 |
Adresa: |
77900, 23271621, Olomouc, Olomouc, Neředín, Karafiátová, 507, 12, Karafiátová 507/12, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Ivana Jančíková
|
Neaktivní
od 10.02.2007
|
členka představenstva |
10.08.1999 |
Adresa: |
79601, 3, Prostějov, Prostějov, B.Šmerala, 11 |
|
Ing. Ivana Jančíková
|
Neaktivní
od 10.02.2007
|
členka představenstva |
10.08.1999 |
Adresa: |
79601, 24845167, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Bohumíra Šmerala, 3769, 11, Bohumíra Šmerala 3769/11, 79601 Prostějov |
|
Ing. Iveta Vanková
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
místopředsedkyně představenstva |
07.01.1998 |
Adresa: |
13470809, Hodonín, Milotice, 368 |
|
Ing. Michal Kamas
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
předseda představenstva |
07.01.1998 |
Adresa: |
24074837, Rosice, Zhořova, 1218 |
|
Ing. Iveta Vanková
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
místopředsedkyně představenstva |
07.01.1998 |
Adresa: |
69605, 13470809, Hodonín, Milotice, Milotice, Školní, 368, Školní 368, 69605 Milotice |
|
Ing. MICHAL KAMAS
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
předseda představenstva |
07.01.1998 |
Adresa: |
66501, 24074837, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Zhořova, 1218, Zhořova 1218, 66501 Rosice |
|
Ing. Michal Kamas
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
předseda představenstva |
23.10.1996 |
Adresa: |
24794074, Prostějov, Prostějov, Moravská, 18 |
|
Ing. Iveta Vanková
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
místopředsedkyně představenstva |
23.10.1996 |
Adresa: |
31145680, Prostějov, Prostějov, Moravská, 5 |
|
JUDr. Přemysl Titz
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
člen představenstva |
23.10.1996 |
Adresa: |
3, Olomouc, Olomouc, Karafiátova, l |
|
ing. Michal Kamas
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
předseda představenstva |
23.10.1996 |
Adresa: |
79601, 24794074, Prostějov, Prostějov, Krasice, Moravská, 272, 18, Moravská 272/18, Krasice, 79601 Prostějov |
|
Ing. Iveta Vanková
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
místopředsedkyně představenstva |
23.10.1996 |
Adresa: |
79601, 31145680, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Moravská, 4285, 5, Moravská 4285/5, 79601 Prostějov |
|
JUDr. Přemysl Titz
|
Neaktivní
od 15.05.2003
|
člen představenstva |
23.10.1996 |
Adresa: |
77900, 23269570, Olomouc, Olomouc, Neředín, Karafiátová, 298, 1, Karafiátová 298/1, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Zbyněk Dostál
|
Neaktivní
od 23.10.1996
|
předseda představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
10661158, Otaslavice, 195 |
|
Ing. Zbyněk Dostál
|
Neaktivní
od 23.10.1996
|
předseda představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
79806, 10661158, Prostějov, Otaslavice, Otaslavice, 195, č.p. 195, 79806 Otaslavice |
|
Ing. Ivan Spáčil
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
předseda představenstva |
21.03.1994 |
Adresa: |
3, Prostějov, C. Boudy, 8 |
|
Ing. Radovan Ujházy
|
Neaktivní
od 23.10.1996
|
místopředseda představenstva |
21.03.1994 |
Adresa: |
100, SR, Rožňavské Bystré 91 |
|
ing. Jan Zatloukal
|
Neaktivní
od 23.10.1996
|
místopředseda představenstva |
21.03.1994 |
Adresa: |
23310855, Olomouc, Jílová, 7 |
|
Ing. Ivan Spáčil
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
předseda představenstva |
21.03.1994 |
Adresa: |
79604, 24822353, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Cyrila Boudy, 1660, 8, Cyrila Boudy 1660/8, 79604 Prostějov |
|
Ing. Radovan Ujházy
|
Neaktivní
od 23.10.1996
|
místopředseda představenstva |
21.03.1994 |
Adresa: |
SR, Rožňavské Bystré 91, SR, Rožňavské Bystré 91, Česká republika |
|
Ing. Jan Zatloukal
|
Neaktivní
od 23.10.1996
|
místopředseda představenstva |
21.03.1994 |
Adresa: |
77900, 23310855, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 1078, 7, Jílová 1078/7, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Ivan Spáčil
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
člen představenstva |
18.10.1993 |
Adresa: |
3, Prostějov, C. Boudy, 8 |
|
ing. Jan Zatloukal
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
člen představenstva |
18.10.1993 |
Adresa: |
23310855, Olomouc, Jílová, 7 |
|
Ing. Radovan Ujházy
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
člen představenstva |
18.10.1993 |
Adresa: |
100, SR, Rožňavské Bystré 91 |
|
Ing. Ivan Spáčil
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
člen představenstva |
18.10.1993 |
Adresa: |
79604, 24822353, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Cyrila Boudy, 1660, 8, Cyrila Boudy 1660/8, 79604 Prostějov |
|
Ing. Jan Zatloukal
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
člen představenstva |
18.10.1993 |
Adresa: |
77900, 23310855, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 1078, 7, Jílová 1078/7, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Radovan Ujházy
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
člen představenstva |
18.10.1993 |
Adresa: |
SR, Rožňavské Bystré 91, SR, Rožňavské Bystré 91, Česká republika |
|
Mgr. Ivo Stavěl
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
člen představenstva |
30.08.1993 |
Adresa: |
23310669, Olomouc, Kmochova, 26 |
|
Ing. Miroslav Jindříšek
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
člen představenstva |
30.08.1993 |
Adresa: |
10252754, Koryčany, Suchý řádek, 869 |
|
Mgr. Ivo Stavěl
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
člen představenstva |
30.08.1993 |
Adresa: |
77900, 23310669, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Kmochova, 1059, 26, Kmochova 1059/26, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Miroslav Jindříšek
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
člen představenstva |
30.08.1993 |
Adresa: |
76805, 10252754, Kroměříž, Koryčany, Koryčany, Suchý řádek, 869, Suchý řádek 869, 76805 Koryčany |
|
Ing. Josef Sedláček
|
Neaktivní
od 30.08.1993
|
člen |
27.11.1991 |
Adresa: |
4, Prostějov, sídl. Svobody, 12/41 |
|
Ing. Robert Zedník
|
Neaktivní
od 30.08.1993
|
člen |
27.11.1991 |
Adresa: |
23300671, Olomouc, Chválkovická, 190 |
|
Ing. František Buzrla
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
místopředseda |
27.11.1991 |
Adresa: |
23332140, Olomouc, Heyrovského, 6 |
|
Ing. Pavel Rucki
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
předseda |
27.11.1991 |
Adresa: |
24847933, Prostějov, Sadová, 32 |
|
ing. Jaroslav Snášel
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
člen |
27.11.1991 |
Adresa: |
10416994, Bedihošť, 415 |
|
Ing. Josef Sedláček
|
Neaktivní
od 30.08.1993
|
člen |
27.11.1991 |
Adresa: |
12/41, Prostějov, sídl. Svobody, sídl. Svobody 12/41, Prostějov, Česká republika |
|
Ing. Robert Zedník
|
Neaktivní
od 30.08.1993
|
člen |
27.11.1991 |
Adresa: |
77900, 23300671, Olomouc, Olomouc, Chválkovice, Chválkovická, 461, 190, Chválkovická 461/190, Chválkovice, 77900 Olomouc |
|
Ing. František Buzrla
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
místopředseda |
27.11.1991 |
Adresa: |
77900, 23332140, Olomouc, Olomouc, Povel, Heyrovského, 414, 6, Heyrovského 414/6, Povel, 77900 Olomouc |
|
Ing. Pavel Rucki
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
předseda |
27.11.1991 |
Adresa: |
79603, 24847933, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Sadová, 4004, 32, Sadová 4004/32, 79603 Prostějov |
|
ing. Jaroslav Snášel
|
Neaktivní
od 18.10.1993
|
člen |
27.11.1991 |
Adresa: |
79821, 10416994, Prostějov, Bedihošť, Bedihošť, Palackého, 415, Palackého 415, 79821 Bedihošť |
|