JAROSLAV VÁLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
69002, 19014414, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Slovácká, 2509, 11 |
|
JAROSLAV VÁLKA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
69002, 19014414, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Slovácká, 2509, 11, Slovácká 2509/11, 69002 Břeclav |
|
JIŘÍ VANĚK
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
58301, 9632999, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Chmelnici, 1596 |
|
JIŘÍ VANĚK
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
58301, 9632999, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Chmelnici, 1596, Na Chmelnici 1596, 58301 Chotěboř |
|
ing. OTTO VAĎURA
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
69141, 18990258, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Čs. armády, 1095, 133 |
|
ing. OTTO VAĎURA
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
69141, 18990258, Břeclav, Břeclav, Poštorná, Čs. armády, 1095, 133, Čs. armády 1095/133, Poštorná, 69141 Břeclav |
|
ing. Otto Vaďura
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
jednatel |
21.09.1999 |
Adresa: |
19014333, Břeclav, Slovácká, 17 |
|
ing. Otto Vaďura
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
jednatel |
21.09.1999 |
Adresa: |
69002, 19014333, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Slovácká, 2501, 17, Slovácká 2501/17, 69002 Břeclav |
|
ing. Otto Vaďura
|
Neaktivní
od 21.09.1999
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
19014333, Břeclav, Slovácká, 17 |
|
ing. Otto Vaďura
|
Neaktivní
od 21.09.1999
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
69002, 19014333, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Slovácká, 2501, 17, Slovácká 2501/17, 69002 Břeclav |
|
Vojtěch Ponížil
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
ředitel |
21.10.1991 |
Adresa: |
Prostějov, I.B. Pecky, 5 |
|
Vojtěch Ponížil
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
ředitel |
21.10.1991 |
Adresa: |
79601, 24839451, Prostějov, Prostějov, Prostějov, J. B. Pecky, 3253, 5, J. B. Pecky 3253/5, 79601 Prostějov |
|