Robert Veselý
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
62500, 19563906, Brno, Starý Lískovec, Šoustalova, 495, 5 |
|
Robert Veselý
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2011 |
Adresa: |
62500, 19563906, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Šoustalova, 495, 5, Šoustalova 495/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Věra Veselá
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
jednatel |
29.10.1996 |
Adresa: |
19563906, Brno, Šoustalova, 5 |
|
ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
jednatel |
29.10.1996 |
Adresa: |
19563906, Brno, Šoustalova, 5 |
|
Věra Veselá
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
jednatel |
29.10.1996 |
Adresa: |
62500, 19563906, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Šoustalova, 495, 5, Šoustalova 495/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 06.12.2011
|
jednatel |
29.10.1996 |
Adresa: |
62500, 19563906, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Šoustalova, 495, 5, Šoustalova 495/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Věra V e s e l á
|
Neaktivní
od 29.10.1996
|
jednatel |
28.09.1992 |
Adresa: |
19563906, Brno, Šoustalova, 5 |
|
ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 29.10.1996
|
jednatel |
28.09.1992 |
Adresa: |
19563906, Brno, Šoustalova, 5 |
|
Věra V e s e l á
|
Neaktivní
od 29.10.1996
|
jednatel |
28.09.1992 |
Adresa: |
62500, 19563906, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Šoustalova, 495, 5, Šoustalova 495/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 29.10.1996
|
jednatel |
28.09.1992 |
Adresa: |
62500, 19563906, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Šoustalova, 495, 5, Šoustalova 495/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Věra V e s e l á
|
Neaktivní
od 28.09.1992
|
před.sboru spol. a řed.spol. |
14.08.1991 |
Adresa: |
19563906, Brno, Šoustalova, 5 |
|
Věra V e s e l á
|
Neaktivní
od 28.09.1992
|
před.sboru spol. a řed.spol. |
14.08.1991 |
Adresa: |
62500, 19563906, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Šoustalova, 495, 5, Šoustalova 495/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|