Marko Pařík
|
Neaktivní
od 31.08.1997
|
předseda představenstva |
29.05.1997 |
Adresa: |
22189289, Praha 6, Praha 6, Pokojná, 12 |
|
JUDr. Miloš Jedlička
|
Neaktivní
od 31.08.1997
|
místopředseda představenstva |
29.05.1997 |
Adresa: |
19589051, Brno-město, Brno, Eliášova, 33 |
|
Václav Šrámek r.č. 470809/418
|
Neaktivní
od 31.08.1997
|
člen představenstva |
29.05.1997 |
Adresa: |
999999999, Brno-město, Brno, Štefánikova, 63 |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 31.08.1997
|
předseda představenstva |
29.05.1997 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12, Pokojná 363/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Miloš Jedlička
|
Neaktivní
od 31.08.1997
|
místopředseda představenstva |
29.05.1997 |
Adresa: |
61600, 19589051, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eliášova, 1309, 33, Eliášova 1309/33, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Václav Šrámek r.č. 470809/418
|
Neaktivní
od 31.08.1997
|
člen představenstva |
29.05.1997 |
Adresa: |
61200, 19747241, Brno-město, Brno, Ponava, Štefánikova, 123, 63, Štefánikova 123/63, Ponava, 61200 Brno |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
předseda představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
22189289, Praha 6, Pokojná, 12 |
|
Miloš Jedlička
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
místopředseda představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
19589051, Brno, Eliášova, 33 |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
předseda představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
16000, 22189289, Praha, Dejvice, Pokojná, 363, 12, Pokojná 363/12, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Miloš Jedlička
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
místopředseda představenstva |
25.07.1995 |
Adresa: |
61600, 19589051, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eliášova, 1309, 33, Eliášova 1309/33, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Václav Šrámek
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
člen představenstva |
23.11.1994 |
Adresa: |
999999999, Brno, Štefánikova, 63 |
|
Václav Šrámek
|
Neaktivní
od 29.05.1997
|
člen představenstva |
23.11.1994 |
Adresa: |
61200, 19747241, Brno-město, Brno, Ponava, Štefánikova, 123, 63, Štefánikova 123/63, Ponava, 61200 Brno |
|
Eva Jedličková
|
Neaktivní
od 23.11.1994
|
členka |
12.09.1991 |
Adresa: |
19589051, Brno, Eliášova, 33 |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
předseda představenstva |
12.09.1991 |
Adresa: |
3, Napajedla, Podzámecká, 53 |
|
Miloš Jedlička
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
místopředseda |
12.09.1991 |
Adresa: |
19589051, Brno, Eliášova, 33 |
|
Eva Jedličková
|
Neaktivní
od 23.11.1994
|
členka |
12.09.1991 |
Adresa: |
61600, 19589051, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eliášova, 1309, 33, Eliášova 1309/33, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Marko Pařík
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
předseda představenstva |
12.09.1991 |
Adresa: |
76361, 4071972, Zlín, Napajedla, Napajedla, Podzámčí, 53, Podzámčí 53, 76361 Napajedla |
|
Miloš Jedlička
|
Neaktivní
od 25.07.1995
|
místopředseda |
12.09.1991 |
Adresa: |
61600, 19589051, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eliášova, 1309, 33, Eliášova 1309/33, Žabovřesky, 61600 Brno |
|