Ing. MILOŠ FLORIÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
67922, 25279106, Blansko, Svinošice, Svinošice, 125 |
|
Ing. JOSEF KLÍMA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
63900, 19126212, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 401, 23 |
|
Ing. MILOŠ FLORIÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
67922, 25279106, Blansko, Svinošice, Svinošice, 125, č.p. 125, 67922 Svinošice |
|
Ing. Josef Klíma
|
Aktivní
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
63900, 19126212, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 401, 23, Renneská třída 401/23, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. MILOŠ FLORIÁN
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
67922, 25279106, Svinošice, Svinošice, 125 |
|
Ing. JOSEF KLÍMA
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
63900, 19126212, Brno, Štýřice, Renneská třída, 401, 23 |
|
Ing. Josef Klíma
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
63900, 19126212, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 401, 23, Renneská třída 401/23, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. MILOŠ FLORIÁN
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
67922, 25279106, Blansko, Svinošice, Svinošice, 125, č.p. 125, 67922 Svinošice |
|
Ing. Josef Klíma
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
02.05.2006 |
Adresa: |
63900, Brno, Renneská, 401/23 |
|
Ing. Josef Klíma
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
02.05.2006 |
Adresa: |
63900, 19126212, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 401, 23, Renneská třída 401/23, Štýřice, 63900 Brno |
|
Josef Klíma
|
Neaktivní
od 02.05.2006
|
jednatel |
10.11.2005 |
Adresa: |
63900, Brno, Renneská, 401/23 |
|
Josef Klíma
|
Neaktivní
od 02.05.2006
|
jednatel |
10.11.2005 |
Adresa: |
63900, 19126212, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 401, 23, Renneská třída 401/23, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Miloš Florián
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
15.09.2004 |
Adresa: |
67922, 25279106, Svinošice, 125 |
|
Ing. MILOŠ FLORIÁN
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
15.09.2004 |
Adresa: |
67922, 25279106, Blansko, Svinošice, Svinošice, 125, č.p. 125, 67922 Svinošice |
|
Ing. Miloš Florián
|
Neaktivní
od 15.09.2004
|
jednatel |
29.03.2000 |
Adresa: |
19710364, Brno-město, Brno, Matulkova, 8 |
|
Josef Klíma
|
Neaktivní
od 10.11.2005
|
jednatel |
29.03.2000 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Renneská, 23 |
|
Ing. Miloš Florián
|
Neaktivní
od 15.09.2004
|
jednatel |
29.03.2000 |
Adresa: |
61200, 19710364, Brno-město, Brno, Královo Pole, Matulkova, 1724, 8, Matulkova 1724/8, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Josef Klíma
|
Neaktivní
od 10.11.2005
|
jednatel |
29.03.2000 |
Adresa: |
63900, 19126212, Brno-město, Brno, Štýřice, Renneská třída, 401, 23, Renneská třída 401/23, Štýřice, 63900 Brno |
|
Pavel Růžička
|
Neaktivní
od 29.03.2000
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
19173857, Brno-město, Brno, Mášova, 10 |
|
Pavel Růžička
|
Neaktivní
od 29.03.2000
|
jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
60200, 19173857, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 728, 10, Mášova 728/10, Veveří, 60200 Brno |
|
Pavel Růžička
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
ředitel společnnosti |
08.10.1991 |
Adresa: |
19173857, Brno, Mášova, 10 |
|
Pavel Růžička
|
Neaktivní
od 14.10.1996
|
ředitel společnnosti |
08.10.1991 |
Adresa: |
60200, 19173857, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 728, 10, Mášova 728/10, Veveří, 60200 Brno |
|