JUDr. Milena Grossová
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
jednatel |
23.02.2009 |
Adresa: |
62400, 19671695, Brno, Komín, Kristenova, 65/13 |
|
Ing. Pavel Gross
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
jednatel |
23.02.2009 |
Adresa: |
62400, 19671695, Brno, Komín, Kristenova, 65/13 |
|
JUDr. Milena Grossová
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
jednatel |
23.02.2009 |
Adresa: |
62400, 19671695, Brno-město, Brno, Komín, Kristenova, 65, 13, Kristenova 65/13, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Pavel Gross
|
Neaktivní
od 24.04.2012
|
jednatel |
23.02.2009 |
Adresa: |
62400, 19671695, Brno-město, Brno, Komín, Kristenova, 65, 13, Kristenova 65/13, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Pavel Gross
|
Neaktivní
od 23.02.2009
|
jednatel |
03.01.2003 |
Adresa: |
19432119, Brno-město, Brno, Horníkova, 30 |
|
Ing. Pavel Gross
|
Neaktivní
od 23.02.2009
|
jednatel |
03.01.2003 |
Adresa: |
62800, 19432119, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2063, 30, Horníkova 2063/30, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Hanuš Ullman
|
Neaktivní
od 03.01.2003
|
jednatel |
27.07.1994 |
Adresa: |
19299061, Brno, Merhautova, 197 |
|
ing. Hanuš Ullman
|
Neaktivní
od 03.01.2003
|
jednatel |
27.07.1994 |
Adresa: |
61300, 19299061, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1054, 197, Merhautova 1054/197, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Jan Soukal
|
Neaktivní
od 27.07.1994
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
25082981, Brno, Hansmannova, 1 |
|
JUDr. Milena Grossová
|
Neaktivní
od 23.02.2009
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
19432119, Brno, Horníkova, 30 |
|
Jan Soukal
|
Neaktivní
od 27.07.1994
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
61300, 25082981, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hansmannova, 471, 1, Hansmannova 471/1, Černá Pole, 61300 Brno |
|
JUDr. Milena Grossová
|
Neaktivní
od 23.02.2009
|
jednatel |
25.06.1993 |
Adresa: |
62800, 19432119, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2063, 30, Horníkova 2063/30, Líšeň, 62800 Brno |
|
Josef Zvonař
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
společník |
30.12.1991 |
Adresa: |
779733, Bohumilice, 56 |
|
Josef Zvonař
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
společník |
30.12.1991 |
Adresa: |
38481, 779733, Prachatice, Bohumilice, Bohumilice, 56, č.p. 56, 38481 Bohumilice |
|
Ullman Hanuš Ing.
|
Neaktivní
od 30.12.1991
|
statut. orgán - společník |
19.08.1991 |
Adresa: |
61300, 19299061, Brno, Merhautova, 197 |
|
Soukal Jan
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
obchodní ředitel |
19.08.1991 |
Adresa: |
61300, 25082981, Brno, Hansmannova, 1 |
|
Grossová Milena JUDr.
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
prokurista |
19.08.1991 |
Adresa: |
62800, 19432119, Brno, Horníkova, 30 |
|
Klíma František
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
statut. orgán - společník |
19.08.1991 |
Adresa: |
67182, 100, okr. Znojmo, Dobšice 247 |
|
Malenovský Bedřich
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
statut. orgán - společník |
19.08.1991 |
Adresa: |
61300, 999999999, Brno, Černopolní, 1 |
|
Ullman Hanuš Ing.
|
Neaktivní
od 30.12.1991
|
statut. orgán - společník |
19.08.1991 |
Adresa: |
61300, 19299061, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1054, 197, Merhautova 1054/197, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Soukal Jan
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
obchodní ředitel |
19.08.1991 |
Adresa: |
61300, 25082981, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hansmannova, 471, 1, Hansmannova 471/1, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Grossová Milena JUDr.
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
prokurista |
19.08.1991 |
Adresa: |
62800, 19432119, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2063, 30, Horníkova 2063/30, Líšeň, 62800 Brno |
|
Klíma František
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
statut. orgán - společník |
19.08.1991 |
Adresa: |
67182, 10703705, Znojmo, Dobšice, Dobšice, V Zahradách, 247, V Zahradách 247, 67182 Dobšice |
|
Malenovský Bedřich
|
Neaktivní
od 25.06.1993
|
statut. orgán - společník |
19.08.1991 |
Adresa: |
61300, 19189192, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Černopolní, 816, 1, Černopolní 816/1, Zábrdovice, 61300 Brno |
|