Juraj Lissauer
|
Neaktivní
od 21.07.1993
|
likvidátor |
29.09.1992 |
Adresa: |
19157771, Brno, Wanklova, 4 |
|
Juraj Lissauer
|
Neaktivní
od 21.07.1993
|
likvidátor |
29.09.1992 |
Adresa: |
60200, 19157771, Brno-město, Brno, Stránice, Wanklova, 574, 4, Wanklova 574/4, Stránice, 60200 Brno |
|
JUDr. Petr Kopřiva
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
zástupce obchod. ředitele |
02.09.1991 |
Adresa: |
60200, 19151152, Brno, Barvičova, 88 |
|
Juraj Lissauer
|
Neaktivní
od 29.09.1992
|
obchodní ředitel |
02.09.1991 |
Adresa: |
60200, 19157771, Brno, Wanklova, 4 |
|
Lubomír Ferjenčík
|
Neaktivní
od 29.09.1992
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
100, BRD, Bielefelder Strasse 63 |
|
JUDr. Petr Kopřiva
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
zástupce obchod. ředitele |
02.09.1991 |
Adresa: |
60200, 19151152, Brno-město, Brno, Stránice, Barvičova, 66, 88, Barvičova 66/88, Stránice, 60200 Brno |
|
Lubomír Ferjenčík
|
Neaktivní
od 29.09.1992
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
BRD, Bielefelder Strasse 63, Bielefelder Strasse 63, BRD, Česká republika |
|
Juraj Lissauer
|
Neaktivní
od 29.09.1992
|
obchodní ředitel |
02.09.1991 |
Adresa: |
60200, 19157771, Brno-město, Brno, Stránice, Wanklova, 574, 4, Wanklova 574/4, Stránice, 60200 Brno |
|