ZDENĚK KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2016 |
Adresa: |
66455, 13217691, Brno-venkov, Moutnice, Moutnice, 347 |
|
ZDENĚK KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2016 |
Adresa: |
66455, 13217691, Brno-venkov, Moutnice, Moutnice, 347, č.p. 347, 66455 Moutnice |
|
Zdeněk Král
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
jednatel |
26.10.2002 |
Adresa: |
66455, 13217691, Moutnice, 347 |
|
ZDENĚK KRÁL
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
jednatel |
26.10.2002 |
Adresa: |
66455, 13217691, Brno-venkov, Moutnice, Moutnice, 347, č.p. 347, 66455 Moutnice |
|
Zdeněk Král
|
Neaktivní
od 26.10.2002
|
jednatel |
04.03.1996 |
Adresa: |
66455, 13217691, Moutnice, 347 |
|
ZDENĚK KRÁL
|
Neaktivní
od 26.10.2002
|
jednatel |
04.03.1996 |
Adresa: |
66455, 13217691, Brno-venkov, Moutnice, Moutnice, 347, č.p. 347, 66455 Moutnice |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 04.03.1996
|
společník |
15.06.1992 |
Adresa: |
13215574, Moutnice, 135 |
|
Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 04.03.1996
|
společník |
15.06.1992 |
Adresa: |
66455, 13215574, Brno-venkov, Moutnice, Moutnice, 135, č.p. 135, 66455 Moutnice |
|
ing. Milan Friedrich
|
Neaktivní
od 15.06.1992
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
62300, Brno, Desátkova, 25 |
|
Zdeněk Švanda
|
Neaktivní
od 15.06.1992
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
62300, Brno, Myslivečkova, 16 |
|
Leoš Placar
|
Neaktivní
od 04.03.1996
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
66907, 24653829, Pozořice, 418 |
|
Zdeněk Král
|
Neaktivní
od 04.03.1996
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
66455, 13215264, Moutnice, 103 |
|
ing. Milan Friedrich
|
Neaktivní
od 15.06.1992
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
62300, 19385196, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Desátková, 585, 25, Desátková 585/25, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Zdeněk Švanda
|
Neaktivní
od 15.06.1992
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
62300, 19381409, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Myslivečkova, 220, 16, Myslivečkova 220/16, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Leoš Placar
|
Neaktivní
od 04.03.1996
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
66407, 24653829, Brno-venkov, Pozořice, Pozořice, Velké Lipky, 418, Velké Lipky 418, 66407 Pozořice |
|
Zdeněk Král
|
Neaktivní
od 04.03.1996
|
společník |
02.09.1991 |
Adresa: |
66455, 13215264, Brno-venkov, Moutnice, Moutnice, 103, č.p. 103, 66455 Moutnice |
|