Mgr. GABRIELA KOSTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2017 |
Adresa: |
63900, 19124279, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 198, 24 |
|
Mgr. GABRIELA KOSTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2017 |
Adresa: |
63900, 19124279, Brno-město, Brno, Štýřice, Kamenná, 198, 24, Kamenná 198/24, Štýřice, 63900 Brno |
|
VÍTĚZSLAV KOSTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
61900, 19401540, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Kšírova, 244, 89 |
|
VÍTĚZSLAV KOSTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.09.2016 |
Adresa: |
61900, 19401540, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Kšírova, 244, 89, Kšírova 244/89, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
VÍTĚZSLAV KOSTKA
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
61900, 19401540, Brno, Horní Heršpice, Kšírova, 244, 89 |
|
VÍTĚZSLAV KOSTKA
|
Neaktivní
od 21.09.2016
|
jednatel |
14.05.2014 |
Adresa: |
61900, 19401540, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Kšírova, 244, 89, Kšírova 244/89, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
Vítězslav Kostka
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
11.11.2005 |
Adresa: |
61900, Brno, Brno-jih, Kšírova, 89 |
|
VÍTĚZSLAV KOSTKA
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
jednatel |
11.11.2005 |
Adresa: |
61900, 19401540, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Kšírova, 244, 89, Kšírova 244/89, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
Vítěslav Kostka
|
Neaktivní
od 11.11.2005
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
27422836, Brno-město, Brno, Křížkovského, 25 |
|
Vítěslav Kostka
|
Neaktivní
od 11.11.2005
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
60300, 27422836, Brno-město, Brno, Staré Brno, Křížkovského, 572, 25, Křížkovského 572/25, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Vítěslav Kostka
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
19245165, Brno-město, Brno, Elgartova, 32 |
|
Jiří Kostka
|
Neaktivní
od 01.12.2005
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
19246315, Brno-město, Brno, Hálkova, 46 |
|
Vítěslav Kostka
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
61400, 19245165, Brno-město, Brno, Husovice, Elgartova, 505, 32, Elgartova 505/32, Husovice, 61400 Brno |
|
Jiří Kostka
|
Neaktivní
od 01.12.2005
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
61400, 19246315, Brno-město, Brno, Husovice, Hálkova, 611, 46, Hálkova 611/46, Husovice, 61400 Brno |
|
Pavel Koukola
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
01.02.1996 |
Adresa: |
63700, 19367007, Brno, Dubová, 5 |
|
PAVEL KOUKOLA
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
jednatel |
01.02.1996 |
Adresa: |
63700, 19367007, Brno-město, Brno, Jundrov, Dubová, 637, 5, Dubová 637/5, Jundrov, 63700 Brno |
|
Pavel Koukola
|
Neaktivní
od 01.02.1996
|
jednatel |
03.07.1992 |
Adresa: |
19367007, Brno, Dubová, 5 |
|
Jiří Kostka
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
03.07.1992 |
Adresa: |
19245165, Brno, Elgartova, 32 |
|
PAVEL KOUKOLA
|
Neaktivní
od 01.02.1996
|
jednatel |
03.07.1992 |
Adresa: |
63700, 19367007, Brno-město, Brno, Jundrov, Dubová, 637, 5, Dubová 637/5, Jundrov, 63700 Brno |
|
Jiří Kostka
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
03.07.1992 |
Adresa: |
61400, 19245165, Brno-město, Brno, Husovice, Elgartova, 505, 32, Elgartova 505/32, Husovice, 61400 Brno |
|
Jiří Kostka
|
Neaktivní
od 03.07.1992
|
předseda správní rady |
19.09.1991 |
Adresa: |
19245165, Brno, Elgartova, 32 |
|
Jaroslav Vrtěl
|
Neaktivní
od 03.07.1992
|
místopředseda správní rady |
19.09.1991 |
|
Ing. Jaromír Holoubek
|
Neaktivní
od 03.07.1992
|
společník |
19.09.1991 |
|
Jiří Kostka
|
Neaktivní
od 03.07.1992
|
předseda správní rady |
19.09.1991 |
Adresa: |
61400, 19245165, Brno-město, Brno, Husovice, Elgartova, 505, 32, Elgartova 505/32, Husovice, 61400 Brno |
|
Jaroslav Vrtěl
|
Neaktivní
od 03.07.1992
|
místopředseda správní rady |
19.09.1991 |
Adresa: |
66, Brno, Hlinky, Hlinky 66, Brno, Česká republika |
|
Ing. Jaromír Holoubek
|
Neaktivní
od 03.07.1992
|
společník |
19.09.1991 |
Adresa: |
2, Brno, Okružní, Okružní 2, Brno, Česká republika |
|