Ing. RADEK SEDLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2015 |
Adresa: |
62800, 28153073, Brno, Líšeň, Leskauerova, 2903, 15 |
|
Ing. RADEK SEDLÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2015 |
Adresa: |
62800, 28153073, Brno-město, Brno, Líšeň, Leskauerova, 2903, 15, Leskauerova 2903/15, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Radek Sedlák
|
Neaktivní
od 04.06.2015
|
jednatel |
15.06.2012 |
Adresa: |
62800, 28153073, Brno, Leskauerova, 15 |
|
Ing. RADEK SEDLÁK
|
Neaktivní
od 04.06.2015
|
jednatel |
15.06.2012 |
Adresa: |
62800, 28153073, Brno-město, Brno, Líšeň, Leskauerova, 2903, 15, Leskauerova 2903/15, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Radek Sedlák
|
Neaktivní
od 15.06.2012
|
jednatel |
22.04.2008 |
Adresa: |
63500, 19316348, Brno, Kachlíkova, 10 |
|
Ing. Radek Sedlák
|
Neaktivní
od 15.06.2012
|
jednatel |
22.04.2008 |
Adresa: |
63500, 19316348, Brno-město, Brno, Bystrc, Kachlíkova, 888, 10, Kachlíkova 888/10, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Petr Staša
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
Jednatel |
13.12.2000 |
Adresa: |
64400, 25172701, Brno-město, Brno, Drápelova, 23 |
|
Ing. PETR STAŠA
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
Jednatel |
13.12.2000 |
Adresa: |
64400, 25172701, Brno-město, Brno, Soběšice, Drápelova, 508, 23, Drápelova 508/23, Soběšice, 64400 Brno |
|
Dkf Johannes Bernhardt nar. 1. 8. 1938
|
Neaktivní
od 13.12.2000
|
Jednatel |
27.02.1998 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Smejkalova, 146 |
|
Dkf Johannes Bernhardt nar. 1. 8. 1938
|
Neaktivní
od 13.12.2000
|
Jednatel |
27.02.1998 |
Adresa: |
61600, 19585519, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Šmejkalova, 1014, 146, Šmejkalova 1014/146, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Dkf Johannes Bernhardt
|
Neaktivní
od 27.02.1998
|
Jednatel |
30.11.1993 |
Adresa: |
Brno, Smejkalova, 146 |
|
ing. Petr Staša
|
Neaktivní
od 13.12.2000
|
Jednatel |
30.11.1993 |
Adresa: |
60200, 19171561, Brno, Antonínská, 4 |
|
Dkf Johannes Bernhardt
|
Neaktivní
od 27.02.1998
|
Jednatel |
30.11.1993 |
Adresa: |
61600, 19585519, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Šmejkalova, 1014, 146, Šmejkalova 1014/146, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Petr Staša
|
Neaktivní
od 13.12.2000
|
Jednatel |
30.11.1993 |
Adresa: |
60200, 19171561, Brno-město, Brno, Veveří, Antonínská, 551, 4, Antonínská 551/4, Veveří, 60200 Brno |
|
FirmaC.A.Greiner&Sohne Gesellschaft
|
Neaktivní
od 30.11.1993
|
statut. orgán |
24.09.1991 |
Adresa: |
4550 Kremsmunster Austria, Greinerstrasse 70 |
|
Dkfm Johannesem Bernhardtem
|
Neaktivní
od 30.11.1993
|
zastoupena |
24.09.1991 |
Adresa: |
2344 Maria Enzersdorf, Donaustrase 47 |
|
Ing. Petr Staša
|
Neaktivní
od 30.11.1993
|
statut. orgán |
24.09.1991 |
Adresa: |
19171561, Brno, Antonínská, 4 |
|
FirmaC.A.Greiner&Sohne Gesellschaft
|
Neaktivní
od 30.11.1993
|
statut. orgán |
24.09.1991 |
Adresa: |
4550 Kremsmunster Austria, Greinerstrasse 70, Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmunster Austria, Česká republika |
|
Dkfm Johannesem Bernhardtem
|
Neaktivní
od 30.11.1993
|
zastoupena |
24.09.1991 |
Adresa: |
2344 Maria Enzersdorf, Donaustrase 47, Donaustrase 47, 2344 Maria Enzersdorf, Česká republika |
|
ing. Petr Staša
|
Neaktivní
od 30.11.1993
|
statut. orgán |
24.09.1991 |
Adresa: |
60200, 19171561, Brno-město, Brno, Veveří, Antonínská, 551, 4, Antonínská 551/4, Veveří, 60200 Brno |
|