Bc. PAVEL KRYL
|
Aktivní
|
jednatel |
31.05.2024 |
Adresa: |
68725, 79631061, Uherské Hradiště, Hluk, Hluk, Na Přídělech, 1435, Na Přídělech 1435, 68725 Hluk |
|
IVO KRYL
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2019 |
Adresa: |
69665, 78759102, Hodonín, Petrov, Petrov, 532 |
|
Bc. PAVEL KRYL
|
Neaktivní
od 31.05.2024
|
jednatel |
02.10.2023 |
Adresa: |
68601, 18961711, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského, 771, Tř. Maršála Malinovského 771, 68601 Uherské Hradiště |
|
IVO KRYL
|
Neaktivní
od 02.10.2023
|
jednatel |
04.03.2019 |
Adresa: |
69665, 78759102, Hodonín, Petrov, Petrov, 532, č.p. 532, 69665 Petrov |
|
Mgr. TOMÁŠ KOTRBATÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2019
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
46343, 23638451, Liberec, Český Dub, Český Dub III, Lidická, 24 |
|
Mgr. TOMÁŠ KOTRBATÝ
|
Neaktivní
od 04.03.2019
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
46343, 23638451, Liberec, Český Dub, Český Dub III, Lidická, 24, Lidická 24, Český Dub III, 46343 Český Dub |
|
Mgr. Tomáš Kotrbatý
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
03.01.2012 |
Adresa: |
46343, 23638451, Český Dub, Lidická, 24 |
|
Mgr. TOMÁŠ KOTRBATÝ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
03.01.2012 |
Adresa: |
46343, 23638451, Liberec, Český Dub, Český Dub III, Lidická, 24, Lidická 24, Český Dub III, 46343 Český Dub |
|
ing. Rudolf Dvořák
|
Neaktivní
od 03.01.2012
|
jednatel |
18.07.2001 |
Adresa: |
2016940, Blansko, Letovice, Slatinka, Borová, 14 |
|
Ing. RUDOLF DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 03.01.2012
|
jednatel |
18.07.2001 |
Adresa: |
67961, 2016940, Blansko, Letovice, Slatinka, Borová, 32, 14, Borová 32/14, Slatinka, 67961 Letovice |
|
Miloš Obrovský
|
Neaktivní
od 18.07.2001
|
jednatel |
26.07.1993 |
Adresa: |
19600488, Brno, Pod kaštany, 30 |
|
Eduard Obrovský
|
Neaktivní
od 18.07.2001
|
jednatel |
26.07.1993 |
Adresa: |
19289341, Brno, Provazníkova, 26 |
|
Miloš Obrovský
|
Neaktivní
od 18.07.2001
|
jednatel |
26.07.1993 |
Adresa: |
61600, 19600488, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2307, 30, Pod kaštany 2307/30, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Eduard Obrovský
|
Neaktivní
od 18.07.2001
|
jednatel |
26.07.1993 |
Adresa: |
61300, 19289341, Brno-město, Brno, Černá Pole, Provazníkova, 203, 26, Provazníkova 203/26, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Miloš Obrovský
|
Neaktivní
od 26.07.1993
|
ředitel společnosti |
17.09.1991 |
Adresa: |
61600, 19600488, Brno, Pod kaštany, 30 |
|
Miloš Obrovský
|
Neaktivní
od 26.07.1993
|
ředitel společnosti |
17.09.1991 |
Adresa: |
61600, 19600488, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2307, 30, Pod kaštany 2307/30, Žabovřesky, 61600 Brno |
|