Ing. PAVEL BUČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2024 |
Adresa: |
62100, 26755521, Brno-město, Brno, Ivanovice, Jižní svahy, 458, 13, Jižní svahy 458/13, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Mgr. VÁCLAV SALAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2024 |
Adresa: |
60200, 27588939, Brno-město, Brno, Trnitá, Spálená, 480, 1, Spálená 480/1, Trnitá, 60200 Brno |
|
RNDr. DUŠAN DOSTÁL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
62800, 19433018, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2151, 15 |
|
Ing. JAROSLAV DAVÍDEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
64400, 25121081, Brno-město, Brno, Útěchov, Ve vilkách, 122, 18 |
|
MAREK SOLČANSKÝ
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
jednatel |
07.05.2024 |
Adresa: |
920 01 Hlohovec, Gaštanová 2399/14, Gaštanová 2399/14, 920 01 Hlohovec, Slovensko |
|
DMITRY BATRAKOV
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
jednatel |
14.03.2024 |
Adresa: |
62500, 75253275, Brno-město, Brno, Bohunice, Netroufalky, 814, 6b, Netroufalky 814/6b, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. JAROSLAV DAVÍDEK
|
Neaktivní
od 14.03.2024
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
64400, 25121081, Brno-město, Brno, Útěchov, Ve vilkách, 122, 18, Ve vilkách 122/18, Útěchov, 64400 Brno |
|
RNDr. Dušan Dostál
|
Neaktivní
od 14.03.2024
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
62800, 19433018, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2151, 15, Molákova 2151/15, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Jiří Tomášek
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
64400, 25087665, Brno, Útěchov, Ve Vilkách, 118/24 |
|
RNDr. Dušan Dostál
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
62800, 19433018, Brno, Líšeň, Molákova, 2151/15 |
|
Ing. Jaroslav Davídek
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
64400, 25121081, Brno, Útěchov, Ve Vilkách, 122/18 |
|
Ing. Jiří Tomášek
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
Jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
64400, 25087665, Brno-město, Brno, Útěchov, Ve vilkách, 118, 24, Ve vilkách 118/24, Útěchov, 64400 Brno |
|
RNDr. Dušan Dostál
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
62800, 19433018, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2151, 15, Molákova 2151/15, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. JAROSLAV DAVÍDEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
19.10.2002 |
Adresa: |
64400, 25121081, Brno-město, Brno, Útěchov, Ve vilkách, 122, 18, Ve vilkách 122/18, Útěchov, 64400 Brno |
|
Ing. Josef Novák
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
19260806, Brno, Ježkova, 3 |
|
Ing. Jiří Tomášek
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
19434596, Brno, Popelákova, 16 |
|
RNDr. Dušan Dostál
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
19433018, Brno, Molákova, 15 |
|
ing. Jaroslav Davídek
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
19217463, Brno, Spodní, 4 |
|
Ing. Josef Novák
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
63800, 19260806, Brno-město, Brno, Lesná, Ježkova, 237, 3, Ježkova 237/3, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Jiří Tomášek
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
62800, 19434596, Brno-město, Brno, Líšeň, Popelákova, 2311, 16, Popelákova 2311/16, Líšeň, 62800 Brno |
|
RNDr. Dušan Dostál
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
62800, 19433018, Brno-město, Brno, Líšeň, Molákova, 2151, 15, Molákova 2151/15, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Jaroslav Davídek
|
Neaktivní
od 19.10.2002
|
Jednatel |
18.01.1995 |
Adresa: |
62500, 19217463, Brno-město, Brno, Bohunice, Spodní, 671, 4, Spodní 671/4, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Josef Novák
|
Neaktivní
od 18.01.1995
|
ředitel |
01.10.1991 |
Adresa: |
19260806, Brno, Ježkova, 3 |
|
Ing. Josef Novák
|
Neaktivní
od 18.01.1995
|
ředitel |
01.10.1991 |
Adresa: |
63800, 19260806, Brno-město, Brno, Lesná, Ježkova, 237, 3, Ježkova 237/3, Lesná, 63800 Brno |
|