Ing. MARTINA KRAJÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2020 |
Adresa: |
66412, 24704474, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Skalky, 738, 18 |
|
Ing. MARTINA KRAJÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2020 |
Adresa: |
66412, 24704474, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Skalky, 738, 18, Skalky 738/18, 66412 Oslavany |
|
Ing. TOMÁŠ ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 24.03.2020
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
62400, 19679661, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 796, 7 |
|
Ing. TOMÁŠ ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 24.03.2020
|
jednatel |
09.11.2017 |
Adresa: |
62400, 19679661, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 796, 7, Olbrachtovo náměstí 796/7, Komín, 62400 Brno |
|
PAVEL KRAJÍČEK
|
Neaktivní
od 09.11.2017
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
66471, 13275411, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Dlouhá, 204 |
|
PAVEL KRAJÍČEK
|
Neaktivní
od 09.11.2017
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
66471, 13275411, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Dlouhá, 204, Dlouhá 204, 66471 Veverská Bítýška |
|
Ing. RADEK ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
27.10.2014 |
Adresa: |
66491, 24041050, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Mřenková, 641, 70 |
|
Ing. MARTINA KRAJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
jednatel |
27.10.2014 |
Adresa: |
66471, 13275411, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Dlouhá, 204 |
|
Ing. RADEK ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
27.10.2014 |
Adresa: |
66491, 24041050, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Mřenková, 641, 70, Mřenková 641/70, 66491 Ivančice |
|
Ing. MARTINA KRAJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
jednatel |
27.10.2014 |
Adresa: |
66471, 13275411, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Dlouhá, 204, Dlouhá 204, 66471 Veverská Bítýška |
|
Ing. FRANTIŠEK ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 27.10.2014
|
jednatel |
01.10.2014 |
Adresa: |
66491, 24043893, Ivančice, Ivančice, Petra Bezruče, 938, 26 |
|
Ing. FRANTIŠEK ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 27.10.2014
|
jednatel |
01.10.2014 |
Adresa: |
66491, 24043893, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Petra Bezruče, 938, 26, Petra Bezruče 938/26, 66491 Ivančice |
|
RNDr. Luboš Kudláček
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
66412, Brno-venkov, Oslavany, Hlavní, 38 |
|
Ing. František Zedník
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
66491, 24043893, Brno-venkov, Ivančice, Petra Bezruče, 26 |
|
RNDr. Luboš Kudláček
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
38, Brno-venkov, Oslavany, Hlavní, 66412, Hlavní 38, 66412 Oslavany, okres: Brno-venkov, Česká republika |
|
Ing. FRANTIŠEK ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 01.10.2014
|
jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
66491, 24043893, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Petra Bezruče, 938, 26, Petra Bezruče 938/26, 66491 Ivančice |
|
Václav Fila
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
12.05.1995 |
Adresa: |
61700, 19396414, Brno, Pompova, 26 |
|
Václav Fila
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
12.05.1995 |
Adresa: |
61700, 19396414, Brno-město, Brno, Komárov, Pompova, 570, 26, Pompova 570/26, Komárov, 61700 Brno |
|
RNDr. Luboš Kudláček
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
26.05.1994 |
Adresa: |
66412, Oslavany, Hlavní, 38 |
|
Ing. František Zedník
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
26.05.1994 |
Adresa: |
66491, 24043893, Ivančice, Petra Bezruče, 26 |
|
RNDr. Luboš Kudláček
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
26.05.1994 |
Adresa: |
38, Oslavany, Hlavní, 66412, Hlavní 38, 66412 Oslavany, Česká republika |
|
Ing. FRANTIŠEK ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
jednatel |
26.05.1994 |
Adresa: |
66491, 24043893, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Petra Bezruče, 938, 26, Petra Bezruče 938/26, 66491 Ivančice |
|
RNDr. Luboš Kudláček
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
66412, Oslavany, Rudé armády, 38 |
|
Ing. Jan Kvapil
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
60200, 19142587, Brno, Neumannova, 42 |
|
RNDr. Pavel Mošna
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
61800, Brno, Turgeněvova, 2 |
|
Ing. Karel Menšík
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
66447, 24155641, Střelice, Bezručova, 1 |
|
Ing. František Zedník
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
66491, Ivančice, P. Bezruče, 26 |
|
RNDr. Luboš Kudláček
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
38, Oslavany, Rudé armády, 66412, Rudé armády 38, 66412 Oslavany, Česká republika |
|
Ing. JAN KVAPIL
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
60200, 19142587, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 263, 42, Neumannova 263/42, Pisárky, 60200 Brno |
|
RNDr. Pavel Mošna
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
61800, 19351917, Brno-město, Brno, Černovice, Turgeněvova, 1031, 2, Turgeněvova 1031/2, Černovice, 61800 Brno |
|
Ing. Karel Menšík
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
66447, 24155641, Brno-venkov, Střelice, Střelice, Bezručova, 55, 1, Bezručova 55/1, 66447 Střelice |
|
Ing. FRANTIŠEK ZEDNÍK
|
Neaktivní
od 26.05.1994
|
zmocněnec |
14.10.1991 |
Adresa: |
66491, 24043893, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Petra Bezruče, 938, 26, Petra Bezruče 938/26, 66491 Ivančice |
|