Mgr. MICHAELA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2023 |
Adresa: |
67201, 27889971, Znojmo, Rybníky, Rybníky, 194, č.p. 194, 67201 Rybníky |
|
Ing. PAVEL PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2023 |
Adresa: |
67201, 27889971, Znojmo, Rybníky, Rybníky, 194 |
|
Ing. PAVEL PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2023 |
Adresa: |
67201, 27889971, Znojmo, Rybníky, Rybníky, 194, č.p. 194, 67201 Rybníky |
|
HANA ROLÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
17.09.2020 |
Adresa: |
63700, 31179711, Brno-město, Brno, Jundrov |
|
JAN ROLÍNEK
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
17.09.2020 |
Adresa: |
63700, 31179711, Brno-město, Brno, Jundrov |
|
HANA ROLÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
17.09.2020 |
Adresa: |
63700, 31179711, Brno-město, Brno, Jundrov, Jundrov č.ev. 845, 63700 Brno |
|
JAN ROLÍNEK
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
17.09.2020 |
Adresa: |
63700, 31179711, Brno-město, Brno, Jundrov, Jundrov č.ev. 845, 63700 Brno |
|
HANA ROLÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
66484, 13293222, Brno-venkov, Zbraslav, Zbraslav, Šefranice, 223 |
|
JAN ROLÍNEK
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
66484, 13293222, Brno-venkov, Zbraslav, Zbraslav, Šefranice, 223 |
|
HANA ROLÍNKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
66484, 13293222, Brno-venkov, Zbraslav, Zbraslav, Šefranice, 223, Šefranice 223, 66484 Zbraslav |
|
JAN ROLÍNEK
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
66484, 13293222, Brno-venkov, Zbraslav, Zbraslav, Šefranice, 223, Šefranice 223, 66484 Zbraslav |
|
OLDŘICH SUŠKLEB
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
67201, 10701176, Dobřínsko, Dobřínsko, 139 |
|
OLDŘICH SUŠKLEB
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
jednatel |
10.12.2015 |
Adresa: |
67201, 10701176, Znojmo, Dobřínsko, Dobřínsko, 139, č.p. 139, 67201 Dobřínsko |
|
Oldřich Suškleb
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
08.03.2006 |
Adresa: |
10701176, Znojmo, Dobřínsko, 139 |
|
OLDŘICH SUŠKLEB
|
Neaktivní
od 10.12.2015
|
jednatel |
08.03.2006 |
Adresa: |
67201, 10701176, Znojmo, Dobřínsko, Dobřínsko, 139, č.p. 139, 67201 Dobřínsko |
|
Oldřich Suškleb
|
Neaktivní
od 08.03.2006
|
jednatel |
03.09.1999 |
Adresa: |
10701176, Znojmo, Dobřínsko, 139 |
|
OLDŘICH SUŠKLEB
|
Neaktivní
od 08.03.2006
|
jednatel |
03.09.1999 |
Adresa: |
67201, 10701176, Znojmo, Dobřínsko, Dobřínsko, 139, č.p. 139, 67201 Dobřínsko |
|
Oldřich Suškleb
|
Neaktivní
od 03.09.1999
|
jednatel |
26.04.1993 |
|
Zdeněk Šustáček
|
Neaktivní
od 08.03.2006
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
Mor. Krumlov, Dvořákova 647 |
|
Oldřich Suškleb
|
Neaktivní
od 03.09.1999
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
Věmyslice 212, Věmyslice 212, Česká republika |
|
Zdeněk Šustáček
|
Neaktivní
od 08.03.2006
|
jednatel |
26.04.1993 |
Adresa: |
67201, 11029277, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, Dvořákova, 647, Dvořákova 647, 67201 Moravský Krumlov |
|
ing. Oldřich Hykl
|
Neaktivní
od 26.04.1993
|
jednatel |
16.04.1993 |
|
ing. Oldřich Hykl
|
Neaktivní
od 26.04.1993
|
jednatel |
16.04.1993 |
Adresa: |
Věmyslice 268, Věmyslice 268, Česká republika |
|
ing. Oldřich Hykl
|
Neaktivní
od 16.04.1993
|
ředitel společnosti |
18.09.1991 |
Adresa: |
10956905, Vémyslice, 268 |
|
ing. Oldřich Hykl
|
Neaktivní
od 16.04.1993
|
ředitel společnosti |
18.09.1991 |
Adresa: |
67142, 10956905, Znojmo, Vémyslice, Vémyslice, 268, č.p. 268, 67142 Vémyslice |
|