Rudolf Machek
|
Neaktivní
od 22.08.2001
|
jednatel |
03.09.1997 |
Adresa: |
74401, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Beskydská, 1195 |
|
Rudolf Machek
|
Neaktivní
od 22.08.2001
|
jednatel |
03.09.1997 |
Adresa: |
74401, 8433330, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Sídl. Beskydské, 1195, Sídl. Beskydské 1195, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
Ing. Jan Dobiáš
|
Neaktivní
od 03.09.1997
|
jednatel |
21.06.1993 |
Adresa: |
21994986, Praha, Hrusická, 20 |
|
Ing. Jan Dobiáš
|
Neaktivní
od 03.09.1997
|
jednatel |
21.06.1993 |
Adresa: |
14100, 21994986, Praha, Záběhlice, Hrusická, 2518, 20, Hrusická 2518/20, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Jan Dobiáš
|
Neaktivní
od 21.06.1993
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
Praha, Hrusická, 1734 |
|
Ing. Jan Dobiáš
|
Neaktivní
od 21.06.1993
|
jednatel |
18.06.1993 |
Adresa: |
1734, Praha, Hrusická, Hrusická 1734, Praha, Česká republika |
|
SEAL účastnická společnost s r.o.
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
společník |
22.11.1991 |
Adresa: |
A-1030 Vídeň, Rakousko, Untere Viaduktgasse 64 |
|
ALOIS SEISENBACHER spol. s r.o.
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
společník |
22.11.1991 |
Adresa: |
A-1030 Vídeň, Rakousko, Landstrasse Hauptstr. 2/17/12 |
|
SEAL účastnická společnost s r.o.
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
společník |
22.11.1991 |
Adresa: |
A-1030 Vídeň, Rakousko, Untere Viaduktgasse 64, Untere Viaduktgasse 64, A-1030 Vídeň, Rakousko, Česká republika |
|
ALOIS SEISENBACHER spol. s r.o.
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
společník |
22.11.1991 |
Adresa: |
A-1030 Vídeň, Rakousko, Landstrasse Hauptstr. 2/17/12, Landstrasse Hauptstr. 2/17/12, A-1030 Vídeň, Rakousko, Česká republika |
|