MAREK ŠLEGL
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2016 |
Adresa: |
18100, 22320857, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Radomská, 471, 5 |
|
MAREK ŠLEGL
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2016 |
Adresa: |
18100, 22320857, Praha, Bohnice, Radomská, 471, 5, Radomská 471/5, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. TOMÁŠ VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 31.03.2011
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
14900, 21842094, Praha 4, Chodov, V průčelí, 1654, 2 |
|
Ing. TOMÁŠ VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 31.03.2011
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
14900, 21842094, Praha, Chodov, V průčelí, 1654, 2, V průčelí 1654/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Tomáš Vašíček
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
01.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21842094, Praha 4, Chodov, V Průčelí, 1654, 2 |
|
Marek Šlegl
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
01.05.2010 |
Adresa: |
18100, 22320857, Praha 8, Bohnice, Radomská, 471, 5 |
|
Tomáš Vašíček
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
01.05.2010 |
Adresa: |
14900, 21842094, Praha, Chodov, V průčelí, 1654, 2, V průčelí 1654/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MAREK ŠLEGL
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
jednatel |
01.05.2010 |
Adresa: |
18100, 22320857, Praha, Bohnice, Radomská, 471, 5, Radomská 471/5, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
ing. Ilja Polan
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Jednatel |
28.02.1997 |
Adresa: |
14900, 21822247, Praha 4, Praha 4, Starobylá, 1009 |
|
ing. Bohdan Kališ
|
Neaktivní
od 01.05.2010
|
Jednatel |
28.02.1997 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Praha 5, Na Hřebenkách, 82 |
|
ing. Ilja Polan
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
Jednatel |
28.02.1997 |
Adresa: |
14900, 21822247, Praha, Háje, Starobylá, 1009, 18, Starobylá 1009/18, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. Bohdan Kališ
|
Neaktivní
od 01.05.2010
|
Jednatel |
28.02.1997 |
Adresa: |
15000, 22107061, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 2912, 82, Na Hřebenkách 2912/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Bohdan Kališ
|
Neaktivní
od 28.02.1997
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Na Hřebenkách, 82 |
|
Ing. Ilija Polan
|
Neaktivní
od 28.02.1997
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
14900, 21822247, Praha 4, Starobylá, 1009 |
|
ing. Bohdan Kališ
|
Neaktivní
od 28.02.1997
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
15000, 22107061, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 2912, 82, Na Hřebenkách 2912/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Ilija Polan
|
Neaktivní
od 28.02.1997
|
Jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
14900, 21822247, Praha, Háje, Starobylá, 1009, 18, Starobylá 1009/18, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Wilhelm Fleck
|
Neaktivní
od 07.09.1992
|
Zakladatel |
21.08.1991 |
Adresa: |
2371 Hinterbrühl, Rakousko, Giesshűblerstrasse 3 |
|
Ing. Bohdan Kališ
|
Neaktivní
od 07.09.1992
|
Obchodní vedoucí |
21.08.1991 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Na Hřebenkách, 82 |
|
Ing. Ilija Polan
|
Neaktivní
od 07.09.1992
|
Obchodní vedoucí |
21.08.1991 |
Adresa: |
14900, 21822247, Praha 4, Starobylá, 1009 |
|
Wilhelm Fleck
|
Neaktivní
od 07.09.1992
|
Zakladatel |
21.08.1991 |
Adresa: |
2371 Hinterbrühl, Rakousko, Giesshűblerstrasse 3, Giesshűblerstrasse 3, 2371 Hinterbrühl, Rakousko, Česká republika |
|
ing. Bohdan Kališ
|
Neaktivní
od 07.09.1992
|
Obchodní vedoucí |
21.08.1991 |
Adresa: |
15000, 22107061, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 2912, 82, Na Hřebenkách 2912/82, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Ilija Polan
|
Neaktivní
od 07.09.1992
|
Obchodní vedoucí |
21.08.1991 |
Adresa: |
14900, 21822247, Praha, Háje, Starobylá, 1009, 18, Starobylá 1009/18, Háje, 14900 Praha 4 |
|