PETR JIRSA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.03.2021 |
Adresa: |
16200, 22281185, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Veleslavínská, 150, 44 |
|
Petr Jirsa
|
Aktivní
|
jednatel |
23.03.2021 |
Adresa: |
16200, 22281185, Praha, Veleslavín, Veleslavínská, 150, 44, Veleslavínská 150/44, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
TOMÁŠ JIRSA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2017 |
Adresa: |
26762, 1649370, Beroun, Hvozdec, Hvozdec, 101 |
|
TOMÁŠ JIRSA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2017 |
Adresa: |
26762, 1649370, Beroun, Hvozdec, Hvozdec, 101, č.p. 101, 26762 Hvozdec |
|
Hana Jirsová
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2010 |
Adresa: |
26223, 25742221, Ohrazenice, 133 |
|
Hana Jirsová
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2010 |
Adresa: |
26223, 25742221, Příbram, Ohrazenice, Ohrazenice, 133, č.p. 133, 26223 Ohrazenice |
|
Tomáš Jirsa
|
Neaktivní
od 15.01.2017
|
jednatel |
10.08.2011 |
Adresa: |
26762, 1649370, Hvozdec, 101 |
|
TOMÁŠ JIRSA
|
Neaktivní
od 15.01.2017
|
jednatel |
10.08.2011 |
Adresa: |
26762, 1649370, Beroun, Hvozdec, Hvozdec, 101, č.p. 101, 26762 Hvozdec |
|
Petr Jirsa
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
jednatel |
23.07.2010 |
Adresa: |
16200, 22281185, Praha 6, Veleslavín, Veleslavínská, 150, 44 |
|
Petr Jirsa
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
jednatel |
23.07.2010 |
Adresa: |
16200, 22281185, Praha, Veleslavín, Veleslavínská, 150, 44, Veleslavínská 150/44, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Marie Zelenková
|
Neaktivní
od 10.08.2011
|
jednatel |
18.04.2006 |
Adresa: |
22147675, Praha 6, Praha 6, Anastázova, 21/10 |
|
Marie Zelenková
|
Neaktivní
od 10.08.2011
|
jednatel |
18.04.2006 |
Adresa: |
16900, 22147675, Praha, Břevnov, Anastázova, 21, 10, Anastázova 21/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Hana Novotná
|
Neaktivní
od 23.07.2010
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
26223, Příbram, Jince, Ohrazenice, 45 |
|
Petr Jirsa
|
Neaktivní
od 23.07.2010
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
16800, 22159240, Praha 6, Praha 6, Thurnova, 998/35 |
|
Hana Novotná
|
Neaktivní
od 23.07.2010
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
26223, 17277981, Příbram, Ohrazenice, Ohrazenice, 45, č.p. 45, 26223 Ohrazenice |
|
Petr Jirsa
|
Neaktivní
od 23.07.2010
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
16900, 22159240, Praha, Břevnov, Thurnova, 998, 35, Thurnova 998/35, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Vlastimil Hnízdil
|
Neaktivní
od 12.08.2019
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
19300, 22450025, Praha 9, Praha 9, Mezilesí, 2076 |
|
Vlastimil Hnízdil
|
Neaktivní
od 12.08.2019
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
19300, 22450025, Praha, Horní Počernice, Mezilesí, 2076, 14, Mezilesí 2076/14, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Hana Novotná
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
jednatel |
20.12.1994 |
Adresa: |
Frýdlant v Čechách, Luční 1153 |
|
Petr Jirsa
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
jednatel |
20.12.1994 |
Adresa: |
11800, 21698376, Praha 1, Karmelitská, 20 |
|
Hana Novotná
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
jednatel |
20.12.1994 |
Adresa: |
46401, 14963027, Liberec, Frýdlant, Frýdlant, Luční, 1153, Luční 1153, 46401 Frýdlant |
|
Petr Jirsa
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
jednatel |
20.12.1994 |
Adresa: |
11800, 21698376, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 376, 20, Karmelitská 376/20, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
JUDr. Jan Synek
|
Neaktivní
od 30.10.1992
|
společník-zakladatel |
15.08.1991 |
Adresa: |
21709629, Praha 1, Zlatnická, 3 |
|
ing. Jan Fujáček
|
Neaktivní
od 20.12.1994
|
společník-zakladatel |
15.08.1991 |
Adresa: |
Odolena Voda, Dolínek, 216 |
|
Petr Jirsa
|
Neaktivní
od 20.12.1994
|
společník-zakladatel |
15.08.1991 |
Adresa: |
21698376, Praha 1, Karmelitská, 20 |
|
JUDr. Jan Synek
|
Neaktivní
od 30.10.1992
|
společník-zakladatel |
15.08.1991 |
Adresa: |
11000, 21709629, Praha, Nové Město, Zlatnická, 1126, 3, Zlatnická 1126/3, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. JAN FUJÁČEK
|
Neaktivní
od 20.12.1994
|
společník-zakladatel |
15.08.1991 |
Adresa: |
25070, 12667315, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Pod Hrází, 216, Pod Hrází 216, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|
Petr Jirsa
|
Neaktivní
od 20.12.1994
|
společník-zakladatel |
15.08.1991 |
Adresa: |
11800, 21698376, Praha, Malá Strana, Karmelitská, 376, 20, Karmelitská 376/20, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|