RADIM KOVÁŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
46001, 23653124, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše, 1, 1 |
|
RADIM KOVÁŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2017 |
Adresa: |
46001, 23653124, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše, 1, 1, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Anna Leonova
|
Aktivní
|
prezident představenstva |
18.02.2011 |
Adresa: |
14300, 22709606, Praha 4, Dolnobřežanská, 1891, 9 |
|
Galyna Khodareva
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.02.2011 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Modřany, Angelova, 3169, 7 |
|
Anna Leonova
|
Aktivní
|
prezident představenstva |
18.02.2011 |
Adresa: |
14300, 22709606, Praha, Modřany, Dolnobřežanská, 1891, 9, Dolnobřežanská 1891/9, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Galyna Khodareva
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.02.2011 |
Adresa: |
14300, 21938261, Praha, Modřany, Angelovova, 3169, 7, Angelovova 3169/7, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Radim Kovář
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
člen představenstva |
18.02.2011 |
Adresa: |
23653124, Liberec, nám. Dr. E. Beneše, 1, 1 |
|
RADIM KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
člen představenstva |
18.02.2011 |
Adresa: |
46001, 23653124, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše, 1, 1, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Ing. František Fiedler
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
člen představenstva |
24.01.1994 |
Adresa: |
19016, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Malešovská 1650/45 |
|
Vladimír Brož
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
člen představenstva |
24.01.1994 |
Adresa: |
25163, Stránčice, okr.Praha-východ, Průmyslová 333 |
|
Ing. František Fiedler
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
člen představenstva |
24.01.1994 |
Adresa: |
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Malešovská 1650/45, 19016, Malešovská 1650/45, 19016 Praha 9 - Újezd nad Lesy, Česká republika |
|
Vladimír Brož
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
člen představenstva |
24.01.1994 |
Adresa: |
Stránčice, okr.Praha-východ, Průmyslová 333, 25163, Průmyslová 333, 25163 Stránčice, okr.Praha-východ, Česká republika |
|
Vladimír Jirouš
|
Neaktivní
od 24.01.1994
|
víceprezident představenstva |
15.01.1992 |
Adresa: |
47006, 23476753, Česká Lípa, Buckova, 1905 |
|
ing. Josef Obršál
|
Neaktivní
od 24.01.1994
|
člen představenstva |
15.01.1992 |
Adresa: |
41501, 20278039, Teplice, U divadla, 2992 |
|
ing. Antonín Moravec
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
prezident představentva |
15.01.1992 |
Adresa: |
47006, 23479311, Česká Lípa, Okružní, 2161 |
|
Vladimír Jirouš
|
Neaktivní
od 24.01.1994
|
víceprezident představenstva |
15.01.1992 |
Adresa: |
47001, 23476753, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Buckova, 1905, 7, Buckova 1905/7, 47001 Česká Lípa |
|
ing. Josef Obršál
|
Neaktivní
od 24.01.1994
|
člen představenstva |
15.01.1992 |
Adresa: |
41501, 20278039, Teplice, Teplice, Teplice, U divadla, 2992, U divadla 2992, 41501 Teplice |
|
ing. Antonín Moravec
|
Neaktivní
od 18.02.2011
|
prezident představentva |
15.01.1992 |
Adresa: |
47001, 23479311, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Okružní, 2161, Okružní 2161, 47001 Česká Lípa |
|