MARGHERITA FABRISOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2022 |
Adresa: |
15200, 22706267, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Slavínského, 1002, 7 |
|
EUGENIO FABRIS
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2022 |
Adresa: |
15200, 22771671, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 39 |
|
MARGHERITA FABRISOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2022 |
Adresa: |
15200, 22706267, Praha, Hlubočepy, Slavínského, 1002, 7, Slavínského 1002/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
EUGENIO FABRIS
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2022 |
Adresa: |
15200, 22771671, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 39, Voskovcova 1075/39, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
MARGHERITA FABRISOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
15200, 22706267, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Slavínského, 1002, 7 |
|
EUGENIO FABRIS
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
15200, 22771671, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 39 |
|
MARGHERITA FABRISOVÁ
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
15200, 22706267, Praha, Hlubočepy, Slavínského, 1002, 7, Slavínského 1002/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
EUGENIO FABRIS
|
Neaktivní
od 04.01.2022
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
15200, 22771671, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 1075, 39, Voskovcova 1075/39, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Margherita Fabrisová
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
02.04.2002 |
Adresa: |
Praha 5 - Barrandov, Slavínského, 1002 |
|
MARGHERITA FABRISOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
02.04.2002 |
Adresa: |
15200, 22706267, Praha, Hlubočepy, Slavínského, 1002, 7, Slavínského 1002/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Markéta Fabrisová
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
jednatel |
16.07.1997 |
Adresa: |
16000, 22188592, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 6/313 |
|
Margherita Fabrisová
|
Neaktivní
od 02.04.2002
|
jednatel |
16.07.1997 |
Adresa: |
16000, 22188592, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 6/313 |
|
Eugenio Fabris
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
16.07.1997 |
Adresa: |
22188592, Praha 6, Praha 6, Václavkova, 6/313 |
|
Markéta Fabrisová
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
jednatel |
16.07.1997 |
Adresa: |
16000, 22188592, Praha, Dejvice, Václavkova, 313, 6, Václavkova 313/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Margherita Fabrisová
|
Neaktivní
od 02.04.2002
|
jednatel |
16.07.1997 |
Adresa: |
16000, 22188592, Praha, Dejvice, Václavkova, 313, 6, Václavkova 313/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Eugenio Fabris
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
16.07.1997 |
Adresa: |
16000, 22188592, Praha, Dejvice, Václavkova, 313, 6, Václavkova 313/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Markéta Slavíková
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
Společník |
29.10.1991 |
Adresa: |
16000, 22188592, Praha 6, Václavkova, 6/313 |
|
Eugenio Fabris
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
Společník |
29.10.1991 |
Adresa: |
Vicenza, Itálie, Via del Colle 35 |
|
Markéta Slavíková
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
Společník |
29.10.1991 |
Adresa: |
16000, 22188592, Praha, Dejvice, Václavkova, 313, 6, Václavkova 313/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Eugenio Fabris
|
Neaktivní
od 16.07.1997
|
Společník |
29.10.1991 |
Adresa: |
Vicenza, Itálie, Via del Colle 35, Via del Colle 35, Vicenza, Itálie, Česká republika |
|