Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | DANOMAS spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 41693761 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21711852, Praha, Nové Město, Politických vězňů, 1419, 11, Politických vězňů 1419/11, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 23.10.1991 |
Datum ukončení: | 30.07.1996 |
Předmět podnikání: |
a/dovoz a vývoz strojů a strojního zařízení vyrobeného společníky jakož i vývoz a dovoz dalších výrobků, vyráběných třetími osobami b/poskytování servisních služeb na území ČSFR i v zahraničí na dovážené i vyvážené stroje včetně uvádění do provozu a poskytování školení uživatelům těchto strojů c/přijímání služeb od československých zahraničních osob v souvis losti s vykonáváním výše uvedeným činností
a/dovoz a vývoz strojů a strojního zařízení vyrobeného společníkyjakož i vývoz a dovoz dalších výrobků, vyráběných třetímiosobamib/poskytování servisních služeb na území ČSFR i v zahraničí nadovážené i vyvážené stroje včetně uvádění do provozu aposkytování školení uživatelům těchto strojůc/přijímání služeb od československých zahraničních osob v souvislosti s vykonáváním výše uvedeným činností
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KOVOSVIT akciová společnost | Neaktivní od 30.07.1996 | 23.10.1991 | |
|
|||
DANOBAT, Máquinas heramientas | Neaktivní od 30.07.1996 | 23.10.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Zdeněk Charvát | Neaktivní od 30.07.1996 | Likvidátor | 28.04.1994 |
|
|||
Ing. Zdeněk Charvát | Neaktivní od 30.07.1996 | Likvidátor | 28.04.1994 |
|
|||
ing. Zbyněk Pluhař | Neaktivní od 28.04.1994 | ředitel | 23.10.1991 |
|
|||
ing. Zbyněk Pluhař | Neaktivní od 28.04.1994 | ředitel | 23.10.1991 |
|
Registrační číslo DANOMAS spol. s r.o. v likvidaci je 41693761.
Registrační adresa DANOMAS spol. s r.o. v likvidaci je 11000, 21711852, Praha, Nové Město, Politických vězňů, 1419, 11, Politických vězňů 1419/11, Nové Město, 11000 Praha 1.
DANOMAS spol. s r.o. v likvidaci byla založena 23.10.1991.