Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | KAUKO METEX CZ, s.r.o. |
ICO: | 41695526 |
Registrovaná adresa: | 13000, 21759456, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 89, 90, Vinohradská 89/90, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
Začleněno na: | 12.12.1991 |
Datum ukončení: | 17.12.2002 |
Předmět podnikání: |
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej/ s výjimkou zboží uvedeného v příl.2 až 3 zák.č.455/91 Sb./.-Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu-Marketink-průzkum a vyhodnocování trhu
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej / s výjimkou zboží uvedeného v příl.2 až 3 zák. č.455/91 Sb./. -Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu -Marketink-průzkum a vyhodnocování trhu
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
METEX Osuuskunta ESPOO | Neaktivní od 17.12.2002 | 12.12.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ivona Brýnová | Neaktivní od 17.12.2002 | Jednatel | 18.11.1997 |
|
|||
Ivona Brýnová | Neaktivní od 17.12.2002 | Jednatel | 18.11.1997 |
|
|||
ing. Josef Bajer | Neaktivní od 18.11.1997 | Jednatel | 07.06.1995 |
|
|||
Ing. JOSEF BAJER | Neaktivní od 18.11.1997 | Jednatel | 07.06.1995 |
|
|||
Martti Johanes Yli-Renko | Neaktivní od 07.06.1995 | jednatel | 08.06.1994 |
|
|||
Martti Johanes Yli-Renko | Neaktivní od 07.06.1995 | jednatel | 08.06.1994 |
|
|||
Markku Rantalainen | Neaktivní od 08.06.1994 | ředitel | 12.12.1991 |
|
|||
Markku Rantalainen | Neaktivní od 08.06.1994 | ředitel | 12.12.1991 |
|
Registrační číslo KAUKO METEX CZ, s.r.o. je 41695526.
Registrační adresa KAUKO METEX CZ, s.r.o. je 13000, 21759456, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 89, 90, Vinohradská 89/90, Vinohrady, 13000 Praha 3.
KAUKO METEX CZ, s.r.o. byla založena 12.12.1991.