Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | Q - FOTO SERVIS, spol. s r.o. - v likvivaci |
ICO: | 41695984 |
Registrovaná adresa: | 14700, 21965331, Praha, Podolí, Na sypčině, 656, 1, Na sypčině 656/1, Podolí, 14700 Praha 4 |
Začleněno na: | 16.09.1991 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. JAN VESELÝ | Aktivní | 13.09.2016 | |
|
|||
Ing. TOMÁŠ KVERKA | Aktivní | 13.09.2016 | |
|
|||
Ing. MILOSLAV KVERKA | Aktivní | 13.09.2016 | |
|
|||
Ing. JAN VESELÝ | Aktivní | 13.09.2016 | |
|
|||
ing. Tomáš Kverka | Aktivní | 13.09.2016 | |
|
|||
ing. Miloslav Kverka | Aktivní | 13.09.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MILOSLAV KVERKA | Aktivní | jednatel | 13.09.2016 |
|
|||
ing. Miloslav Kverka | Aktivní | jednatel | 13.09.2016 |
|
|||
Ing. Miloslav Kverka | Neaktivní od 13.09.2016 | jednatel | 16.01.1997 |
|
|||
ing. Miloslav Kverka | Neaktivní od 13.09.2016 | jednatel | 16.01.1997 |
|
|||
Ing. Miroslav Kverka | Neaktivní od 16.01.1997 | Jednatel | 09.02.1994 |
|
|||
Ing. Miroslav Kverka | Neaktivní od 16.01.1997 | Jednatel | 09.02.1994 |
|
|||
Ing. Miloslav Kverka | Neaktivní od 09.02.1994 | Obchodní ředitel | 16.09.1991 |
|
|||
ing. Miloslav Kverka | Neaktivní od 09.02.1994 | Obchodní ředitel | 16.09.1991 |
|
Registrační číslo Q - FOTO SERVIS, spol. s r.o. - v likvivaci je 41695984.
Registrační adresa Q - FOTO SERVIS, spol. s r.o. - v likvivaci je 14700, 21965331, Praha, Podolí, Na sypčině, 656, 1, Na sypčině 656/1, Podolí, 14700 Praha 4.
Q - FOTO SERVIS, spol. s r.o. - v likvivaci byla založena 16.09.1991.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. JAN VESELÝ, Ing. TOMÁŠ KVERKA, Ing. MILOSLAV KVERKA, Ing. JAN VESELÝ, ing. Tomáš Kverka, ing. Miloslav Kverka.