JUDr. Vladimír Horký
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
jednatel |
04.06.1998 |
Adresa: |
25601, 2939479, Benešov, Benešov, Na Spořilově, 673 |
|
JUDr. Vladimír Horký
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
jednatel |
04.06.1998 |
Adresa: |
25601, 2939479, Benešov, Benešov, Benešov, Na Spořilově, 673, Na Spořilově 673, 25601 Benešov |
|
Petr Horna
|
Neaktivní
od 23.02.1999
|
jednatel |
20.02.1995 |
Adresa: |
22543023, Praha 9, Pod Pekárnami, 17 |
|
Miloš Sova
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
jednatel |
20.02.1995 |
Adresa: |
797014, Masákova Lhota, 53 |
|
Petr Horna
|
Neaktivní
od 23.02.1999
|
jednatel |
20.02.1995 |
Adresa: |
19000, 22543023, Praha, Vysočany, Pod pekárnami, 300, 17, Pod pekárnami 300/17, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Miloš Sova
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
jednatel |
20.02.1995 |
Adresa: |
38473, 797014, Prachatice, Zdíkov, Masákova Lhota, 53, Masákova Lhota 53, 38473 Zdíkov |
|
Václav Pauch
|
Neaktivní
od 25.02.2000
|
jednatel |
16.02.1994 |
Adresa: |
826294, Husinec, Žižkova, 314 |
|
Václav Pauch
|
Neaktivní
od 25.02.2000
|
jednatel |
16.02.1994 |
Adresa: |
38421, 826294, Prachatice, Husinec, Husinec, Žižkova, 314, Žižkova 314, 38421 Husinec |
|
Jaromír Vaněk
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
prokurista |
12.08.1992 |
Adresa: |
17695775, Prachatice, Husova, 72 |
|
Jaromír Vaněk
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
prokurista |
12.08.1992 |
Adresa: |
38301, 17695775, Prachatice, Prachatice, Prachatice I, Husova, 72, Husova 72, Prachatice I, 38301 Prachatice |
|
Dr. Petr Horna
|
Neaktivní
od 20.12.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
100, Praha 9 - Vysočany, Pod pekárnami 17 |
|
Miloš Sova
|
Neaktivní
od 20.12.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
100, Masákova Lhota 53 okr. Prach. |
|
Dr. Petr Horna
|
Neaktivní
od 20.12.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
19000, 22543023, Praha, Vysočany, Pod pekárnami, 300, 17, Pod pekárnami 300/17, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Miloš Sova
|
Neaktivní
od 20.12.1994
|
společník |
08.08.1991 |
Adresa: |
Masákova Lhota 53 okr. Prach., Masákova Lhota 53 okr. Prach., Česká republika |
|