Ing. JAN BLÁHA
|
Aktivní
|
Jednatel společnosti |
24.03.2018 |
Adresa: |
29001, 18328989, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Na Valech, 53 |
|
Ing. JAN BLÁHA
|
Aktivní
|
Jednatel společnosti |
24.03.2018 |
Adresa: |
29001, 18328989, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Na Valech, 53, Na Valech 53, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
Ing. JAN BLÁHA
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
Jednatel společnosti |
16.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23895799, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Dykova, 1278, 19 |
|
Ing. JAN BLÁHA
|
Neaktivní
od 24.03.2018
|
Jednatel společnosti |
16.10.2015 |
Adresa: |
50002, 23895799, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Dykova, 1278, 19, Dykova 1278/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. JAN BLÁHA
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
Jednatel společnosti |
22.08.2015 |
Adresa: |
50002, 23895799, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Dykova, 1278, 19 |
|
Ing. JAN BLÁHA
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
Jednatel společnosti |
22.08.2015 |
Adresa: |
50002, 23895799, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Dykova, 1278, 19, Dykova 1278/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Jan Bláha
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
Jednatel společnosti |
07.06.1999 |
Adresa: |
50003, 23895799, Hradec Králové, Hradec Králové, Dykova, 1278 |
|
Ing. JAN BLÁHA
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
Jednatel společnosti |
07.06.1999 |
Adresa: |
50002, 23895799, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Dykova, 1278, 19, Dykova 1278/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Jan Bláha
|
Neaktivní
od 07.06.1999
|
Jednatel společnosti |
18.02.1993 |
Adresa: |
50003, 23895799, Hradec Králové, Dykova, 1278 |
|
Luděk Kostka
|
Neaktivní
od 18.02.2002
|
Jednatel společnosti |
18.02.1993 |
Adresa: |
6098703, Velim, Zahradní, 418 |
|
Ing. Roman Wurst
|
Neaktivní
od 18.02.2002
|
Jednatel společnosti |
18.02.1993 |
Adresa: |
16000, 22287698, Praha 6, Oválová, 7 |
|
Jan Bláha
|
Neaktivní
od 07.06.1999
|
Jednatel společnosti |
18.02.1993 |
Adresa: |
50002, 23895799, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Dykova, 1278, 19, Dykova 1278/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
LUDĚK KOSTKA
|
Neaktivní
od 18.02.2002
|
Jednatel společnosti |
18.02.1993 |
Adresa: |
28101, 6098703, Kolín, Velim, Velim, Zahradní, 418, Zahradní 418, 28101 Velim |
|
Ing. ROMAN WURST
|
Neaktivní
od 18.02.2002
|
Jednatel společnosti |
18.02.1993 |
Adresa: |
16000, 22287698, Praha, Vokovice, Oválová, 349, 7, Oválová 349/7, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Luděk Kostka
|
Neaktivní
od 18.02.1993
|
Společník |
06.08.1991 |
Adresa: |
6098703, Velim, Zahradní, 418 |
|
Jan Bláha
|
Neaktivní
od 18.02.1993
|
Společník |
06.08.1991 |
Adresa: |
23895799, Hradec Králové, Dykova, 1278 |
|
LUDĚK KOSTKA
|
Neaktivní
od 18.02.1993
|
Společník |
06.08.1991 |
Adresa: |
28101, 6098703, Kolín, Velim, Velim, Zahradní, 418, Zahradní 418, 28101 Velim |
|
Jan Bláha
|
Neaktivní
od 18.02.1993
|
Společník |
06.08.1991 |
Adresa: |
50002, 23895799, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Dykova, 1278, 19, Dykova 1278/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|