MARTIN KUCHAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.01.2017 |
Adresa: |
66442, 27916316, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Za Humny, 1089 |
|
MARTIN KUCHAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.01.2017 |
Adresa: |
66442, 27916316, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Za Humny, 1089, Za Humny 1089, 66442 Modřice |
|
Ing. arch. JIŘÍ KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
66442, 27916316, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Za Humny, 1089 |
|
ZDEŇKA KUCHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
66442, 27916316, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Za Humny, 1089 |
|
Ing. arch. JIŘÍ KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
66442, 27916316, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Za Humny, 1089, Za Humny 1089, 66442 Modřice |
|
ZDEŇKA KUCHAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2017
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
66442, 27916316, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Za Humny, 1089, Za Humny 1089, 66442 Modřice |
|
Ing. arch. JIŘÍ KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
08.06.2016 |
Adresa: |
66442, 27916316, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Za Humny, 1089 |
|
Ing. arch. JIŘÍ KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
08.06.2016 |
Adresa: |
66442, 27916316, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Za Humny, 1089, Za Humny 1089, 66442 Modřice |
|
ing. arch. Jiří Kuchař
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Jana Uhra, 177/19 |
|
Zdeňka Kuchařová
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Jana Uhra, 177/19 |
|
ing. arch. Jiří Kuchař
|
Neaktivní
od 08.06.2016
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Veveří, Jana Uhra, 177, 19, Jana Uhra 177/19, Veveří, 60200 Brno |
|
Zdeňka Kuchařová
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Veveří, Jana Uhra, 177, 19, Jana Uhra 177/19, Veveří, 60200 Brno |
|
ing. arch. Jiří Kuchař
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
20.01.1998 |
Adresa: |
19166141, Brno-město, Brno, Jana Uhra, 19 |
|
ing. arch. Jiří Kuchař
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
20.01.1998 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Veveří, Jana Uhra, 177, 19, Jana Uhra 177/19, Veveří, 60200 Brno |
|
Zdeňka Kuchařová
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
22.10.1997 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Jana Uhra, 19 |
|
Zdeňka Kuchařová
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
22.10.1997 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Veveří, Jana Uhra, 177, 19, Jana Uhra 177/19, Veveří, 60200 Brno |
|
ing. Martin Nosek
|
Neaktivní
od 27.05.1993
|
jednatel |
20.01.1993 |
Adresa: |
23810173, Hradec Králové, Moravská, 722 |
|
ing. arch. Jiří Kuchař
|
Neaktivní
od 22.10.1997
|
jednatel |
20.01.1993 |
Adresa: |
19166141, Brno, Jana Uhra, 19 |
|
ing. Milan Láznička
|
Neaktivní
od 20.01.1998
|
jednatel |
20.01.1993 |
Adresa: |
19712987, Brno, Tyršova, 47 |
|
ing. Martin Nosek
|
Neaktivní
od 27.05.1993
|
jednatel |
20.01.1993 |
Adresa: |
50009, 23810173, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Moravská, 722, 5, Moravská 722/5, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
ing. arch. Jiří Kuchař
|
Neaktivní
od 22.10.1997
|
jednatel |
20.01.1993 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Veveří, Jana Uhra, 177, 19, Jana Uhra 177/19, Veveří, 60200 Brno |
|
ing. Milan Láznička
|
Neaktivní
od 20.01.1998
|
jednatel |
20.01.1993 |
Adresa: |
61200, 19712987, Brno-město, Brno, Královo Pole, Tyršova, 1945, 47, Tyršova 1945/47, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ing. Martin Nosek
|
Neaktivní
od 20.01.1993
|
společník |
09.10.1991 |
Adresa: |
Hradec Králové 9, Moravská, 722 |
|
ing. Milan Láznička
|
Neaktivní
od 20.01.1993
|
společník |
09.10.1991 |
Adresa: |
19712987, Brno, Tyršova, 47 |
|
ing. arch. Jiří Kuchař
|
Neaktivní
od 20.01.1993
|
společník |
09.10.1991 |
Adresa: |
19166141, Brno, Jana Uhra, 19 |
|
ing. Martin Nosek
|
Neaktivní
od 20.01.1993
|
společník |
09.10.1991 |
Adresa: |
50009, 23810173, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Moravská, 722, 5, Moravská 722/5, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
ing. Milan Láznička
|
Neaktivní
od 20.01.1993
|
společník |
09.10.1991 |
Adresa: |
61200, 19712987, Brno-město, Brno, Královo Pole, Tyršova, 1945, 47, Tyršova 1945/47, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ing. arch. Jiří Kuchař
|
Neaktivní
od 20.01.1993
|
společník |
09.10.1991 |
Adresa: |
60200, 19166141, Brno-město, Brno, Veveří, Jana Uhra, 177, 19, Jana Uhra 177/19, Veveří, 60200 Brno |
|