Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | ZNAL, společnost s r.o. v likvidaci |
ICO: | 42194504 |
Registrovaná adresa: | Chrudim, Třemošnice, Třemošnice, okres: Chrudim, Česká republika |
Začleněno na: | 26.11.1991 |
Datum ukončení: | 13.08.1997 |
Předmět podnikání: |
Předmětem činnosti společnosti je především zajišťování prací a služeb pro občany a organizace: 1. zajišťování obchodních, zprostředkovatelských a obstaravatelských činností a služeb 2. zajišťování poradenských a manažerských činností 3. zajišťování investorské činnosti a služeb
Předmětem činnosti společnosti je především zajišťování prací aslužeb pro občany a organizace:1. zajišťování obchodních, zprostředkovatelských aobstaravatelských činností a služeb2. zajišťování poradenských a manažerských činností3. zajišťování investorské činnosti a služeb
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností jetřeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tatočinnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Milan Vik | Neaktivní od 13.08.1997 | 26.11.1991 | |
|
|||
Ing. Josef Malina | Neaktivní od 13.08.1997 | 26.11.1991 | |
|
|||
Karel Koudelka | Neaktivní od 13.08.1997 | 26.11.1991 | |
|
|||
Karel Fedorovič | Neaktivní od 13.08.1997 | 26.11.1991 | |
|
|||
Ing. Jiří Fikar | Neaktivní od 13.08.1997 | 26.11.1991 | |
|
|||
Ing. František Kopský | Neaktivní od 13.08.1997 | 26.11.1991 | |
|
|||
Václav Opočenský | Neaktivní od 13.08.1997 | 26.11.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Fikar | Neaktivní od 13.08.1997 | Likvidátor | 01.06.1993 |
|
|||
ing. Jiří Fikar | Neaktivní od 13.08.1997 | Likvidátor | 01.06.1993 |
|
|||
Karel Koudelka | Neaktivní od 13.08.1997 | Předseda | 26.11.1991 |
|
|||
Ing. František Kopský | Neaktivní od 13.08.1997 | Jednatel | 26.11.1991 |
|
|||
KAREL KOUDELKA | Neaktivní od 13.08.1997 | Předseda | 26.11.1991 |
|
|||
ing. František Kopský | Neaktivní od 13.08.1997 | Jednatel | 26.11.1991 |
|
Registrační číslo ZNAL, společnost s r.o. v likvidaci je 42194504.
Registrační adresa ZNAL, společnost s r.o. v likvidaci je Chrudim, Třemošnice, Třemošnice, okres: Chrudim, Česká republika.
ZNAL, společnost s r.o. v likvidaci byla založena 26.11.1991.