Roman Koudelka
|
Neaktivní
od 25.11.2004
|
jednatel |
18.03.1997 |
Adresa: |
999999999, Prostějov, Prostějov, Kravařova, 1 |
|
Roman Koudelka
|
Neaktivní
od 25.11.2004
|
jednatel |
18.03.1997 |
Adresa: |
79601, 24805343, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Kravařova, 123, 1, Kravařova 123/1, 79601 Prostějov |
|
JUDr. Miroslav Liška
|
Neaktivní
od 18.03.1997
|
jednatel |
02.11.1992 |
Adresa: |
4, Zlín, Lazy, V/3883 |
|
Petr Kohoutek
|
Neaktivní
od 18.03.1997
|
jednatel |
02.11.1992 |
Adresa: |
4248155, Zlín, Družstevní, 4506 |
|
JUDr. Miroslav Liška
|
Neaktivní
od 18.03.1997
|
jednatel |
02.11.1992 |
Adresa: |
76001, 4243030, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy V, 3883, Lazy V 3883, 76001 Zlín |
|
Petr Kohoutek
|
Neaktivní
od 18.03.1997
|
jednatel |
02.11.1992 |
Adresa: |
76005, 4248155, Zlín, Zlín, Zlín, Družstevní, 4506, Družstevní 4506, 76005 Zlín |
|
JUDr. Miroslav Liška
|
Neaktivní
od 02.11.1992
|
ředitel |
11.09.1991 |
Adresa: |
4, Zlín, Lazy, V/3883 |
|
ing. Petr Kohoutek
|
Neaktivní
od 02.11.1992
|
prokurista, 1. zást. ředitele |
11.09.1991 |
Adresa: |
4248155, Zlín, Družstevní, 4506 |
|
JUDr. Miroslav Liška
|
Neaktivní
od 02.11.1992
|
ředitel |
11.09.1991 |
Adresa: |
76001, 4243030, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy V, 3883, Lazy V 3883, 76001 Zlín |
|
ing. Petr Kohoutek
|
Neaktivní
od 02.11.1992
|
prokurista, 1. zást. ředitele |
11.09.1991 |
Adresa: |
76005, 4248155, Zlín, Zlín, Zlín, Družstevní, 4506, Družstevní 4506, 76005 Zlín |
|